EP0051286 - Procédé de fabrication d'une solution pour un milieu porteur d'images [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.11.1986 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.11.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.01.1987 [1987/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DISCOVISION ASSOCIATES 3300 Hyland Avenue Costa Mesa California 92626 / US | [N/P] |
Précédent [1982/19] | Pour tous les Etats désignés DISCOVISION ASSOCIATES 3300 Hyland Avenue Costa Mesa California 92626 / US | Inventeur(s) | 01 /
Atwell, David L. 21581 Dakar Lane Huntington Beach California, 92646 / US | 02 /
Michalchik, Michael 1970 Port Laurent Place Newport Beach California 92660 / US | [1982/19] | Mandataire(s) | Fleuchaus, Leo, et al Patentanwälte Schroeter-Fleuchaus-Lehmann & Gallo, Melchiorstrasse 42 81479 München / DE | [N/P] |
Précédent [1982/19] | Fleuchaus, Leo, Dipl.-Ing., et al Fleuchaus & Wehser Melchiorstrasse 42 D-81479 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81109252.7 | 29.10.1981 | [1982/19] | Numéro de priorité, date | US19800202837 | 31.10.1980 Format original publié: US 202837 | [1982/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0051286 | Date: | 12.05.1982 | Langue: | EN | [1982/19] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0051286 | Date: | 15.12.1982 | Langue: | EN | [1982/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0051286 | Date: | 29.01.1986 | Langue: | EN | [1986/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.10.1982 | Classification | IPC: | G11B7/24, G11B7/26, B41M5/26, B41M5/24, G03F7/02 | [1982/50] | CPC: |
G11B7/245 (EP);
G03F7/039 (EP);
G03F7/16 (EP);
G11B7/244 (EP);
G11B7/2467 (EP);
G11B7/253 (EP)
|
Précédent IPC [1982/19] | G11B7/24, G11B7/26, B41M5/26, G03F7/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1982/19] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung einer Lösung für ein Bildaufnahmemedium | [1982/19] | Anglais: | Process for making an imaging medium solution | [1982/19] | Français: | Procédé de fabrication d'une solution pour un milieu porteur d'images | [1982/19] | Procédure d'examen | 20.04.1983 | Requête en examen déposée [1983/27] | 23.01.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.05.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.07.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.01.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.04.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 16.07.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.10.1985 | Taxe de délivrance payée | 09.10.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.10.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.09.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.09.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.10.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2005457 (PHILIPS NV); | [A]EP0003262 (EASTMAN KODAK CO [US]); | [AP]EP0022313 (DISCOVISION ASS [US]) |