EP0052325 - Appareil de coiffure [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.01.1986 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.01.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.02.1986 [1986/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bauer, Rudolf Königstrasse 84 70173 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1982/21] | Pour tous les Etats désignés Bauer, Rudolf Königstrasse 84 D-70173 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1982/21] | Mandataire(s) | Dreiss, Uwe, et al DREISS Patentanwälte PartG mbB Gerokstrasse 1 70188 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1982/21] | Dreiss, Uwe, Dr. jur. Dipl.-Ing. M.Sc., et al Patentanwälte Dreiss, Hosenthien & Fuhlendorf Gerokstrasse 6 D-70188 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81109583.5 | 10.11.1981 | [1982/21] | Numéro de priorité, date | DE19803043470 | 18.11.1980 Format original publié: DE 3043470 | [1982/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0052325 | Date: | 26.05.1982 | Langue: | DE | [1982/21] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0052325 | Date: | 14.09.1983 | Langue: | DE | [1983/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0052325 | Date: | 20.02.1985 | Langue: | DE | [1985/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.07.1983 | Classification | IPC: | A45D20/10 | [1982/21] | CPC: |
A45D20/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT [1982/21] | Titre | Allemand: | Frisiergerät | [1982/21] | Anglais: | Hair-dressing apparatus | [1982/21] | Français: | Appareil de coiffure | [1982/21] | Procédure d'examen | 03.10.1983 | Requête en examen déposée [1983/51] | 13.07.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 08.08.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.11.1984 | Taxe de délivrance payée | 09.11.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.11.1985 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.11.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.11.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3213860 (MIZELL LOUIS R, et al); | [A]US3894547 (SCIVOLETTO JOSEPH P); | [A]US3901249 (RUSSELL LESLIE JOHN); | [A]DE7519754U ; | [A]DE2502821 (LIEDTKE DIETER W); | [A]FR2320711 (DROIN MICHEL [FR]); | [AD]DE2754304 (POGGETTI PIETRO); | [A]DE2850515 (BRAUN AG) |