EP0053363 - Traversée pour appareillage électrique isolé au gaz [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.06.1986 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.09.2008 | Changement - mandataire | publié le 08.10.2008 [2008/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Précédent [1982/23] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kishida, Mitsuhiro Itami Works of Mitsubishi Denki K.K. 80, Aza Nakano, Minami Shimizu City of Amagasaki Hyogo Prefecture / JP | [1982/23] | Mandataire(s) | Kern, Ralf M. advotec. Patent- und Rechtsanwälte Sollner Strasse 38 81479 München / DE | [2008/41] |
Précédent [1984/23] | Kern, Ralf M., Dipl.-Ing. Ralf M. Kern & Partner Anwaltsbüro Postfach 14 03 29 D-80453 München / DE | ||
Précédent [1982/39] | Kern, Ralf M., Dipl.-Ing. Assenbucherstrasse 67 Postfach 56 D-8137 Berg 1 (bei München) / DE | ||
Précédent [1982/38] | Patentanwälte Henkel, Pfenning, Feiler, Hänzel & Meinig Möhlstrasse 37 D-8000 München 80 / DE | ||
Précédent [1982/23] | Henkel, Feiler, Hänzel & Partner Möhlstrasse 37 D-81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81109932.4 | 26.11.1981 | [1982/23] | Numéro de priorité, date | JP19800168911 | 27.11.1980 Format original publié: JP 16891180 | JP19800176738 | 11.12.1980 Format original publié: JP 17673880 | JP19800176739 | 11.12.1980 Format original publié: JP 17673980 | [1982/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0053363 | Date: | 09.06.1982 | Langue: | EN | [1982/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0053363 | Date: | 28.08.1985 | Langue: | EN | [1985/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.03.1982 | Classification | IPC: | H01B17/36 | [1982/23] | CPC: |
H01B17/36 (EP,US);
H02G15/22 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, IT, LI, SE [1982/23] | Titre | Allemand: | Durchführung für gasisolierte, elektrische Geräte | [1982/23] | Anglais: | Bushing for gas-insulated electrical equipment | [1982/23] | Français: | Traversée pour appareillage électrique isolé au gaz | [1982/23] | Procédure d'examen | 09.08.1982 | Requête en examen déposée [1982/42] | 27.10.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.02.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.05.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.09.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.11.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 15.02.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.05.1985 | Taxe de délivrance payée | 24.05.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.05.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.11.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]CH616265 (GOULD INC [US]); | [A]FR2389206 (SPRECHER & SCHUH AG [CH]); | [A]FR1587136 ; | [A]FR2316709 (HAEFELY & CIE AG EMIL [CH]); | [A]US3230301 (SONNENBERG CHARLES F, et al) |