EP0054935 - Système numérique de régulation de position à grande vitesse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 29.08.1987 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KEARNEY & TRECKER CORPORATION 11000 Theodore Trecker Way West Allis Wisconsin 53214 / US | [N/P] |
Précédent [1982/26] | Pour tous les Etats désignés KEARNEY & TRECKER CORPORATION 11000 Theodore Trecker Way West Allis Wisconsin 53214 / US | Inventeur(s) | 01 /
Ilseman, Kenneth A. 14635 Woodridge Circle Brookfield Wisconsin / US | 02 /
Caddell, Richard W. 19100 North Hill Drive Brookfield Wisconsin, 53005 / US | [1982/26] | Mandataire(s) | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1982/26] | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81110593.1 | 18.12.1981 | [1982/26] | Numéro de priorité, date | US19800218488 | 22.12.1980 Format original publié: US 218488 | [1982/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0054935 | Date: | 30.06.1982 | Langue: | EN | [1982/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0054935 | Date: | 31.08.1983 | Langue: | EN | [1983/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.1983 | Classification | IPC: | G05D3/20, G05B19/35, G08C21/00 | [1983/35] | CPC: |
G05B19/351 (EP,US)
|
Précédent IPC [1982/26] | G05D3/20, G08C21/00 | Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1982/26] | Titre | Allemand: | Digitales Hochgeschwindigkeits-Positions-Überwachungssystem | [1982/26] | Anglais: | High speed digital position monitoring system | [1982/26] | Français: | Système numérique de régulation de position à grande vitesse | [1982/26] | Dossier détruit : | 14.04.1993 | Procédure dexamen | 27.02.1984 | Requête en examen déposée [1984/20] | 10.06.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.12.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.01.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.05.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.06.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 15.10.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.05.1987 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1987/42] | 22.05.1987 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1987/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.12.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.11.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.11.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.1986 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Licence(s) | supprimé | |
Précédent [1983/25] | ID: | 01 00/exclusive | |
Pour: | GB | ||
Licencié: | KEARNEY & TRECKER MARWIN LIMITED Crowhurst Road Hollingbury Brighton BN1 8AU / GB | ||
Date: | Citations: | Recherche | [A]DE2138042 (BENDIX CORP); | [A]US4001558 (KELLING LEROY U C); | [Y]DE2633846 (GEN ELECTRIC); | [A]US4095158 (MATSUMOTO MITSUO); | [A]DE2910928 (DANA CORP) | [Y] - ELEKTRONIK, vol. 29, no. 18, 1980, H. SAX "Positionierungssystem kommt mit drei Chips aus", pages 47-54 |