EP0049552 - Dispositif pour bobiner des matériaux flexibles filiformes, en particulier des tuyaux ou des câbles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.02.1986 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 29.12.1999 [1999/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés WAVIN B.V. Händellaan 251 8031 EM Zwolle / NL | [N/P] |
Précédent [1982/15] | Pour tous les Etats désignés WAVIN B.V. Händellaan 251 NL-8031 EM Zwolle / NL | Inventeur(s) | 01 /
de Mos, Johannes 28 Heinbaaswijk NL-7701 PA Dedemsvaart / NL | [1982/15] | Mandataire(s) | Keijser, Johannes Maurits L.F. (NL), et al Exterpatent Silverpoint Building De Bruyn Kopsstraat 9 NL-2288 EC Rijswijk / NL | [N/P] |
Précédent [1982/15] | Keijser, Johannes Maurits L.F., et al Exterpatent Silverpoint Building De Bruyn Kopsstraat 9 NL-2288 EC Rijswijk / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 81201117.9 | 08.10.1981 | [1982/15] | Numéro de priorité, date | NL19800005571 | 08.10.1980 Format original publié: NL 8005571 | [1982/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0049552 | Date: | 14.04.1982 | Langue: | EN | [1982/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0049552 | Date: | 10.04.1985 | Langue: | EN | [1985/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.01.1982 | Classification | IPC: | B65H54/58, B65H54/28 | [1982/15] | CPC: |
B65H54/28 (EP);
B65H54/58 (EP);
B65H2701/331 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1982/15] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Aufwickeln langgestreckten biegsamen Gutes, insbesondere Schläuche oder Kabel | [1982/15] | Anglais: | Apparatus for coiling flexible stretched materials, particularly tubes or cables | [1982/15] | Français: | Dispositif pour bobiner des matériaux flexibles filiformes, en particulier des tuyaux ou des câbles | [1982/15] | Procédure d'examen | 24.05.1982 | Requête en examen déposée [1982/32] | 10.06.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.10.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 24.09.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.12.1984 | Taxe de délivrance payée | 12.12.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.01.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 31.10.1985 | CH | 31.10.1985 | LI | 31.10.1985 | LU | 31.10.1985 | [1999/52] |
Précédent [1991/51] | BE | 31.10.1985 | |
CH | 31.10.1985 | ||
LI | 31.10.1985 | ||
Précédent [1989/20] | CH | 31.10.1985 | |
LI | 31.10.1985 | Citations: | Recherche | GB109929 [ ] (WIT VINCENT DE [GB]); | US1827855 [ ] (PARKER LEE T); | US2264992 [ ] (MCCARTHY CHARLES M); | US2738161 [ ] (CHUPP OTIS H); | US2780421 [ ] (HERR RICHARD F); | US2946535 [ ] (MARION KENNETH O); | US3105653 [ ] (BECKWITH ALBERT C); | GB980903 [ ] (LICENTIA GMBH); | GB1152684 [ ] (TOSCA ALLESANDRO [IT], et al); | [A]US3576196 (ATNOSIAN MGRDICH G); | DE1574422 [ ] (ROSENDAHL WALTER); | DE2056895 [ ] (THAELMANN SCHWERMASCHBAU VEB); | GB1270819 [ ] (OLYMPUS OPTICAL CO [JP]); | [A]GB1328542 (BRITISH INSULATED CALLENDERS); | [A]GB1471051 (OLIVER G); | US4103841 [ ] (FLYNN THOMAS P, et al); | US4202512 [ ] (NICHOLSON THOMAS F JR [US]); | CH618141 [ ] (USINAGE TUBES POUR ELECTR) |