Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | ATE12618T | 15.04.1985 | T1 | Numéro de priorité | Date | EP81201117 | 08.10.1981 | NL8005571 | 08.10.1980 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0049552 | Dossier mondial | 10.04.1985 | B1 | EP0049552 | 14.04.1982 | A1 | Numéro de priorité | Date | NL8005571 | 08.10.1980 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE3169857D1 | 15.05.1985 | D1 | Numéro de priorité | Date | NL8005571 | 08.10.1980 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | NL8005571 | 03.05.1982 | A | Numéro de priorité | Date | NL8005571 | 08.10.1980 |