EP0037710 - Dérivés du thiazole [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.06.1985 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.06.1985 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.08.1985 [1985/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JOHN WYETH & BROTHER LIMITED Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire, SL6 0PH / GB | [N/P] |
Précédent [1981/41] | Pour tous les Etats désignés JOHN WYETH & BROTHER LIMITED Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire, SL6 0PH / GB | Inventeur(s) | 01 /
Cavalla, John Frederick 105 The Grove Isleworth Middlesex / GB | 02 /
Franklin, Richard Arthur 17 Chaseside Avenue Twyford Reading Berkshire / GB | [1981/41] | Mandataire(s) | Wileman, David Francis, et al C/o John Wyeth and Brother Limited Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 OPH / GB | [N/P] |
Précédent [1981/41] | Wileman, David Francis, et al c/o John Wyeth and Brother Limited Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 OPH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 81301428.9 | 02.04.1981 | [1981/41] | Numéro de priorité, date | GB19800011251 | 03.04.1980 Format original publié: GB 8011251 | GB19800013860 | 26.04.1980 Format original publié: GB 8013860 | [1981/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0037710 | Date: | 14.10.1981 | Langue: | EN | [1981/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0037710 | Date: | 01.08.1984 | Langue: | EN | [1984/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.07.1981 | Classification | IPC: | C07D277/30, A61K31/425 | [1981/41] | CPC: |
C07D277/30 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, NL, SE [1981/41] | Titre | Allemand: | Thiazol-Derivate | [1981/41] | Anglais: | Thiazole derivatives | [1981/41] | Français: | Dérivés du thiazole | [1981/41] | Procédure d'examen | 26.10.1981 | Requête en examen déposée [1981/52] | 15.09.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.01.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.06.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 18.07.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.11.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 10.01.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.04.1984 | Taxe de délivrance payée | 10.04.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.05.1985 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1985/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.03.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3539585 [ ] (SULKOWSKI THEODORE S, et al) | [ ] - CHEMICAL ABSTRACTS, Vol. 89, No. 17, October 23, 1978 page 12, Abstract 140156t Columbus. Ohio, USA PEDRAZZINI S. "Epicutaneous Absorption of Fentiazac" & Boll. Chim. Farm. 1978, 117(1) 19-36. * whole Abstract * | [ ] - Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 17, No. 11, November 1974, K. BROWN et al. "Nonsteroidal Antiinflammatory Agents 1,2,4-Diphenylthiazole-5 Acetic Acid and Related Compounds", pages 1177-1181. * pages 1178-1180 * | [ ] - CHEMICAL ABSTRACTS, Vol. 93, No. 19, November 10, 1980 page 12, Abstract 179303w Columbus, Ohio, USA S. FUMERO et al. "Metabolism of Fentiazac" & Arzneim.-Forsch. 1980, 30(8) 1253-6 * whole Abstract * | Examen | FR950290 | FR6190M | GB1137529 | GB1145884 | FR1561433 | GB1262292 | FR2096994 | FR2146575 | GB1574583 |