EP0039152 - Dispositif de montage pour enregistrements de signaux [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 09.09.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35 Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 141 / JP | [N/P] |
Précédent [1982/48] | Pour tous les Etats désignés SONY CORPORATION 7-35 Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 141 / JP | ||
Précédent [1981/44] | Pour tous les Etats désignés SONY CORPORATION 7-35 Kitashinagawa-6 Shinagawa-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Menezes, William A. 2478 Alvin Street Mountain View California 94043 / US | 02 /
Kuper, Douglas D. 55 Christopher Avenue Campbell California 95008 / US | [1981/44] | Mandataire(s) | Haigh, Charles Roy, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1981/44] | Haigh, Charles Roy, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 81301518.7 | 07.04.1981 | [1981/44] | Numéro de priorité, date | US19800139747 | 11.04.1980 Format original publié: US 139747 | [1981/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0039152 | Date: | 04.11.1981 | Langue: | EN | [1981/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0039152 | Date: | 09.01.1985 | Langue: | EN | [1985/02] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0039152 | Date: | 25.10.1989 | Langue: | EN | [1989/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.07.1981 | Classification | IPC: | G11B5/86, H04N5/78 | [1981/44] | CPC: |
G11B27/34 (EP,US);
G11B27/028 (EP,US);
G11B2220/90 (EP,US);
G11B27/024 (EP,US);
G11B27/36 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, NL [1981/44] | Titre | Allemand: | Bandschnitteinrichtung für Signalaufzeichnungen | [1981/44] | Anglais: | Editing apparatus for recorded signals | [1981/44] | Français: | Dispositif de montage pour enregistrements de signaux | [1981/44] | Procédure d'examen | 08.04.1982 | Requête en examen déposée [1982/24] | 14.01.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.05.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.02.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.04.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 29.06.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.09.1984 | Taxe de délivrance payée | 10.09.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
09.10.1985
22.10.1985
ADMISSIBLE AEG Aktiengesellschaft Berlin und Frankfurt PTL D-60591 Frankfurt / DE | [1985/51] | 14.11.1985 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 16.05.1986 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 18.06.1986 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M04) | 18.10.1986 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 22.01.1987 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 25.04.1987 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 12.06.1987 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M06) | 10.12.1987 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 22.02.1989 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 06.03.1989 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 26.05.1989 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 16.08.1989 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.04.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.04.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | |||
Précédent [1990/42] | AT | 09.01.1985 | Citations: | Recherche | DE2205893 [ ] (COLUMBIA BROADCASTING SYST INC); | DE2702780 [ ] (SONY CORP); | DE2837111 [ ] (SONY CORP); | DE2848062 [ ] (SONY CORP) |