EP0038650 - Lignes de production [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.11.1982 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HALL AUTOMATION LIMITED Marconi House New Street Chelmsford Essex CM1 1PL / GB | [N/P] |
Précédent [1981/43] | Pour tous les Etats désignés HALL AUTOMATION LIMITED Marconi House New Street Chelmsford Essex CM1 1PL / GB | Inventeur(s) | 01 /
Hall, Douglas Cresswell 3, Canons Close Radlett Hertfordshire / GB | [1981/43] | Mandataire(s) | Hooper, John Peter Lindesay Marconi House New Street Chelmsford, Essex CM1 1PL / GB | [1981/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81301547.6 | 08.04.1981 | [1981/43] | Numéro de priorité, date | GB19800012644 | 17.04.1980 Format original publié: GB 8012644 | [1981/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0038650 | Date: | 28.10.1981 | Langue: | EN | [1981/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.08.1981 | Classification | IPC: | B05B13/04, B05B13/06, B25J9/00 | [1981/43] | CPC: |
B05B13/0609 (EP);
B05B13/0452 (EP);
B25J9/0093 (EP);
G05B2219/42186 (EP);
G05B2219/45013 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, IT, NL, SE [1981/43] | Titre | Allemand: | Produktionsanlagen | [1981/43] | Anglais: | Production line systems | [1981/43] | Français: | Lignes de production | [1981/43] | Dossier détruit : | 19.02.1989 | Procédure d'examen | 23.07.1982 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1983/01] | 06.10.1982 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1983/01] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | GB2002142 [ ]; | GB2013934 [ ]; | FR2397234 [ ]; | JPS52117938 [ ]; | US3283918 [ ]; | JPS533438 [ ]; | US3952699 [ ] |