EP0052925 - Procédé et installation pour le traitement d'une matière brute granulaire ou pulvérulente [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Clôture de la procédure d'opposition Statut actualisé le 05.05.1986 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.10.1994 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 07.12.1994 [1994/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés F.L. Smidth & Co. A/S 77 Vigerslev Allé DK-2500 Valby Copenhagen / DK | [N/P] |
Précédent [1982/22] | Pour tous les Etats désignés F.L. Smidth & Co. A/S 77 Vigerslev Allé DK-2500 Valby, Copenhagen / DK | Inventeur(s) | 01 /
Touborg, Jorn 77 Vigerslev Alle DK-2500 Valby Copenhagen / DK | [1984/13] |
Précédent [1982/22] | 01 /
Touborg, J rn 77 Vigerslev Alle DK-2500 Valby Copenhagen / DK | Mandataire(s) | Jackson, Peter Arthur, et al GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | [N/P] |
Précédent [1982/22] | Jackson, Peter Arthur, et al GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 81304382.5 | 23.09.1981 | [1982/22] | Numéro de priorité, date | GB19800037729 | 25.11.1980 Format original publié: GB 8037729 | [1982/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0052925 | Date: | 02.06.1982 | Langue: | EN | [1982/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0052925 | Date: | 28.03.1984 | Langue: | EN | [1984/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.12.1981 | Classification | IPC: | C04B7/44, F27D13/00 | [1982/22] | CPC: |
C04B7/44 (EP,KR)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, LU, NL [1982/22] | Titre | Allemand: | Verfahren und Anlage zur Behandlung körnigen oder pulverförmigen Rohmaterials | [1982/22] | Anglais: | Method and plant for treating granular or pulverous raw material | [1982/22] | Français: | Procédé et installation pour le traitement d'une matière brute granulaire ou pulvérulente | [1982/22] | Procédure d'examen | 24.08.1982 | Requête en examen déposée [1982/43] | 22.06.1983 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 12.09.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.09.1983 | Taxe de délivrance payée | 23.09.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
21.12.1984
Klöckner-Humboldt-Deutz AG Patentwesen PR-P D-51057 Köln / DE | [1985/09] | 15.02.1985 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 13.06.1985 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 21.06.1985 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M03) | 05.10.1985 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 10.12.1985 | Envoi de la notification signalant la clôture de la procédure d'opposition | 20.12.1985 | Effet juridique de la clôture de la procédure d'opposition [1986/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.09.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 28.03.1984 | [1994/49] |
Précédent [1994/48] | NL | 28.03.1984 | |
Précédent [1994/45] | NL | 28.03.1984 | |
Précédent [1985/23] | NL | 28.03.1984 | Citations: | Recherche | DE2923448 [ ] (LAFARGE CONSEILS); | [AD]DE2846584 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG); | [A]AU490561B ; | [A]US4127406 (KREFT WILFRIED, et al) |