EP0049108 - Procédé de fabrication de films en polyester [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.10.1985 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.1985 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.01.1986 [1986/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TORAY INDUSTRIES, INC. 2, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [N/P] |
Précédent [1982/14] | Pour tous les Etats désignés TORAY INDUSTRIES, INC. 2, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kazama, Takahiko 11-9, Misaki-cho Otsu-shi Shiga-Ken / JP | 02 /
Fujita, Saburo 1715, Goudo Goudo-cho Anpachi-gun Gifu-Ken / JP | 03 /
Okamura, Yuji 10-A6-13 Sonoyama 2-Chome Otsu-shi Shiga-Ken / JP | [1982/14] | Mandataire(s) | Coxon, Philip, et al Eric Potter & Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | [N/P] |
Précédent [1982/14] | Coxon, Philip, et al Eric Potter & Clarkson St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham NG1 1LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 81304394.0 | 24.09.1981 | [1982/14] | Numéro de priorité, date | JP19800132345 | 25.09.1980 Format original publié: JP 13234580 | [1982/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0049108 | Date: | 07.04.1982 | Langue: | EN | [1982/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0049108 | Date: | 27.12.1984 | Langue: | EN | [1984/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.01.1982 | Classification | IPC: | B29D7/24 | [1982/14] | CPC: |
B29C55/143 (EP,US);
B29C55/065 (EP,US);
B29C35/00 (EP,US);
B29C71/00 (EP,US);
B29K2067/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, LU, NL [1982/14] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Polyesterfolien | [1982/14] | Anglais: | Process for producing polyester film | [1982/14] | Français: | Procédé de fabrication de films en polyester | [1982/14] | Procédure d'examen | 22.06.1982 | Requête en examen déposée [1982/35] | 07.04.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.08.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.11.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.01.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.03.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 18.06.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.08.1984 | Taxe de délivrance payée | 24.08.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.09.1985 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.08.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.09.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | JP54008672 [ ]; | JPS548672 [ ] (TORAY INDUSTRIES); | DE2320118 [ ] (TEIJIN LTD); | US2884663 [ ] (PETER ALLES FRANCIS); | US2823421 [ ] (SCARLETT ARTHUR C); | FR2171896 [ ] (ASAHI CHEMICAL IND [JP]); | DE1629466 [ ] (ICI LTD); | US3088173 [ ] (WILLARD JONES JOHN); | US3734994 [ ] (BLECHA D) | [ ] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN Vol. 3, No. 32, 17 March 1979, page 131, C40; & JP-A-54 008 672, & JP54008672 A 19790317 |