EP0050947 - Bonbonnes à gaz à haute pression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.06.1985 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALCAN ALUMINIUM (UK) LIMITED Alcan House 30 Berkeley Square London W1 / GB | Pour tous les Etats désignés Cadbury Schweppes Limited 1-4 Connaught Place London, W2 2EX / GB | [N/P] |
Précédent [1982/18] | Pour tous les Etats désignés ALCAN ALUMINIUM (UK) LIMITED Alcan House 30 Berkeley Square London W1 / GB | ||
Pour tous les Etats désignés Cadbury Schweppes Limited 1-4 Connaught Place London, W2 2EX / GB | Inventeur(s) | 01 /
Hawkins, John Fletcher 3 Edmonton Way Oakham Leicestershire / GB | 02 /
Jeans, Edward Lewis Saint Michaels South Parade Ledbury Hereford / GB | [1982/18] | Mandataire(s) | Hewlett, Arthur James, et al STEVENS, HEWLETT & PERKINS 5 Quality Court Chancery Lane London WC2A 1HZ / GB | [1982/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81304840.2 | 16.10.1981 | [1982/18] | Numéro de priorité, date | US19800200022 | 23.10.1980 Format original publié: US 200022 | [1982/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0050947 | Date: | 05.05.1982 | Langue: | EN | [1982/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0050947 | Date: | 01.09.1982 | Langue: | EN | [1982/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.06.1982 | Classification | IPC: | F17C1/14, F17C13/00, F17C1/00 | [1982/30] | CPC: |
F17C13/04 (EP);
F17C1/14 (EP);
F17C2201/0109 (EP);
F17C2203/0639 (EP);
F17C2203/0646 (EP);
F17C2205/0329 (EP);
F17C2205/0332 (EP);
F17C2205/0335 (EP);
F17C2205/0385 (EP);
F17C2205/0394 (EP);
F17C2209/2181 (EP);
F17C2221/035 (EP);
|
Précédent IPC [1982/18] | F17C1/14, F17C13/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1982/18] | Titre | Allemand: | Hochdruckgasflaschen | [1982/18] | Anglais: | Improvements in high pressure gas cylinders | [1982/18] | Français: | Bonbonnes à gaz à haute pression | [1982/18] | Dossier détruit : | 02.12.1992 | Procédure dexamen | 23.02.1983 | Requête en examen déposée [1983/19] | 24.09.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.02.1985 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1985/33] | 07.03.1985 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1985/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.09.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.1984 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4033378 (PAULIUKONIS RICHARD S); | [A]FR884987 (SAGEM); | [A]DE555447 (DRAEGERWERK AG, et al); | [A]DE842799 (HEIZBAU G M B H GEBR REUSCH); | [A]US3024936 (LOGUE JR CLYDE C) |