EP0053894 - Dispositif détecteur de rotation pour une roue de bicyclette [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.02.1986 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: GB | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shimano Industrial Company Limited 77, Oimatsu-cho, 3-chome, Sakai-shi Osaka 570-8577 / JP | [N/P] |
Précédent [1982/24] | Pour tous les Etats désignés SHIMANO INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 77, 3-cho Oimatsu-cho Sakai-shi Osaka / JP | Inventeur(s) | 01 /
Shimano, Keizo 81, 3-cho, Midorigaoka-Minamimachi Sakai-shi Osaka / JP | [1982/24] | Mandataire(s) | Szczuka, Jan Tymoteusz, et al Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | [N/P] |
Précédent [1982/24] | Szczuka, Jan Tymoteusz, et al Cruikshank & Fairweather 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE Scotland / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 81305565.4 | 25.11.1981 | [1982/24] | Numéro de priorité, date | JP19800171527U | 29.11.1980 Format original publié: JP 17152780 U | [1982/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0053894 | Date: | 16.06.1982 | Langue: | EN | [1982/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0053894 | Date: | 20.03.1985 | Langue: | EN | [1985/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.04.1982 | Classification | IPC: | G01P3/487 | [1982/24] | CPC: |
G01P3/484 (EP,US);
G01P3/443 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL, SE [1982/24] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Feststellen der Drehung eines Rades bei einem Fahrrad | [1982/24] | Anglais: | Cycle wheel rotation detector device | [1982/24] | Français: | Dispositif détecteur de rotation pour une roue de bicyclette | [1982/24] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 04.06.1982 | Requête en examen déposée [1982/32] | 27.07.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.01.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.04.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.06.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 11.09.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.10.1984 | Taxe de délivrance payée | 22.10.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.12.1985 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.11.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.11.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 26.11.1985 | [2015/21] |
Précédent [1989/26] | GB | 25.11.1985 | |
SE | 26.11.1985 | ||
Précédent [1989/08] | SE | 26.11.1985 | Citations: | Recherche | CH551625 [ ] (KOCH AUTO AG); | GB2034047 [ ] (JIDOSHA DENKI KOGYO KK); | GB211086 [ ] (ARTHUR MACDONALD COX) |