EP0045252 - Dispositif de lecture ou de restitution d'un document, en particulier pour appareil de télécopie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.06.1984 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MATRA 4 rue de Presbourg 75116 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1982/05] | Pour tous les Etats désignés MATRA 4 rue de Presbourg F-75116 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Robbe, Michel 36bis, rue du Maréchal Maunoury 78700 Conflans / FR | 02 /
Hascoet, Joseph 68, rue Sainte Gemme 78860 Saint-Nom-La-Breteche / FR | 03 /
Lemoine, Maurice 131, avenue de la Clairière 78120 Rambouillet / FR | [1982/05] | Mandataire(s) | Michardière, Bernard Cabinet Plasseraud 84, rue d'Amsterdam 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1982/05] | Michardière, Bernard Cabinet Plasseraud 84, rue d'Amsterdam F-75009 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 81401180.5 | 23.07.1981 | [1982/05] | Numéro de priorité, date | FR19800016369 | 24.07.1980 Format original publié: FR 8016369 | [1982/05] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0045252 | Date: | 03.02.1982 | Langue: | FR | [1982/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0045252 | Date: | 10.02.1982 | Langue: | FR | [1982/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.12.1981 | Classification | IPC: | H04N1/18, H04N1/40 | [1982/05] | CPC: |
H04N1/02865 (EP);
H04N1/12 (EP);
H04N1/401 (EP);
H04N2201/0426 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, GB, IT, NL [1982/05] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Lesen oder Wiedergeben eines Dokumentes, insbesondere für einen Telekopieapparat | [1982/05] | Anglais: | Document reading or reproducing device, in particular for a telecopying apparatus | [1982/05] | Français: | Dispositif de lecture ou de restitution d'un document, en particulier pour appareil de télécopie | [1982/05] | Dossier détruit : | 14.07.1990 | Procédure d'examen | 17.02.1982 | Requête en examen déposée [1982/17] | 22.09.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.1984 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1984/34] | 25.05.1984 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1984/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.06.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | FR2228337 [ ]; | FR2385112 [ ]; | FR2410924 [ ]; | DE2029537 [ ]; | FR2131391 [ ]; | US3962681 [ ]; | FR2070713 [ ]; | DE1016297 [ ]; | US3697683 [ ]; | FR2210829 [ ]; | US3800079 [ ] | [ ] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 15, no. 4, september 1972, New York, UST.E. CASSADA et al. "Facsimile scanner" pages 1401-1402 | [ ] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 20, no. 3, août 1977, New YorkUS D.R.MASON "Multifunction optical head" pages 1060-1061 | [ ] - TECHNIQUE, vol. 11, no. 3, juillet 1957 Muirhead & co. GB, M.S. PEMBROKE "An improved optical scanning head for facsimile transmitters"pages 23-24 |