EP0043798 - Pyrazolylcarbamates et leur utilisation comme pesticides [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 27.12.1982 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 4002 Basel / CH | [N/P] |
Précédent [1982/02] | Pour tous les Etats désignés CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel / CH | Inventeur(s) | 01 /
Gsell, Laurenz, Dr. Maiengasse 56 CH-4056 Basel / CH | 02 /
Gehret, Jean-Claude, Dr. Im Aeschfeld 12 CH-4147 Aesch / CH | [1982/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81810260.0 | 22.06.1981 | [1982/02] | Numéro de priorité, date | CH19800004968 | 27.06.1980 Format original publié: CH 496880 | CH19800009609 | 29.12.1980 Format original publié: CH 960980 | [1982/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0043798 | Date: | 13.01.1982 | Langue: | DE | [1982/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.11.1981 | Classification | IPC: | C07D231/20, A01N43/18 | [1982/02] | CPC: |
C07D231/20 (EP);
A01N47/18 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1982/02] | Titre | Allemand: | Pyrazolylcarbamate und ihre Verwendung als Pestizide | [1982/02] | Anglais: | Pyrazolyl carbamates and their use as pesticides | [1982/02] | Français: | Pyrazolylcarbamates et leur utilisation comme pesticides | [1982/02] | Dossier détruit : | 18.06.1989 | Procédure d'examen | 24.06.1981 | Requête en examen déposée [1982/02] | 05.11.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.12.1982 | Demande retirée par le demandeur [1983/09] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | CH282655 [ ] (GEIGY AG J R [CH]); | US2681915 [ ] (HANS GYSIN, et al); | DE2644589 [ ] (BAYER AG); | EP0023326 [ ] (BAYER AG [DE]) |