EP0039665 - Procédé et appareil pour tracer une séquence comprenant une série de transferts de mots de messages binaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.06.1984 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.06.1984 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.08.1984 [1984/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON Patent and Trademark Department 126 25 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [1981/45] | Pour tous les Etats désignés TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON Patent and Trademark Department S-126 25 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
Edsbäcker, Carl Peter Thomas Vasavägen 212 A S-191 76 Sollentuna / SE | [1981/45] | Mandataire(s) | Szemere, Fredrik, et al Civilingenjör Fredrik Szemere Patentbyra Erik Dahlbergsgatan 27 S-115 32 Stockholm / SE | [1981/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81850048.0 | 19.03.1981 | [1981/45] | Numéro de priorité, date | SE19800002239 | 24.03.1980 Format original publié: SE 8002239 | [1981/45] | Langue de dépôt | SV | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0039665 | Date: | 11.11.1981 | Langue: | EN | [1981/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0039665 | Date: | 17.08.1983 | Langue: | EN | [1983/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.08.1981 | Classification | IPC: | G06F11/30 | [1981/45] | CPC: |
G06F11/3093 (EP,US);
G06F11/3024 (EP,US);
G06F11/3041 (EP,US);
G06F11/0724 (EP,US);
G06F11/0745 (EP,US);
G06F11/0751 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, NL [1981/45] | Titre | Allemand: | Verfahren und Gerät zur Ablaufverfolgung einer Folge, die aus einer Reihe von Übertragungen binärer Nachrichtenwörter besteht | [1981/45] | Anglais: | A method and apparatus for tracing a sequence comprising a series of transfers of binary message words | [1981/45] | Français: | Procédé et appareil pour tracer une séquence comprenant une série de transferts de mots de messages binaires | [1981/45] | Procédure d'examen | 10.04.1982 | Requête en examen déposée [1982/25] | 02.11.1982 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 02.02.1983 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.04.1983 | Taxe de délivrance payée | 06.04.1983 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.05.1984 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1984/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.02.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 20.04.1981 | BE   M02   Taxe payée le   11.06.1981 | 20.04.1981 | DE   M02   Taxe payée le   11.06.1981 | 20.04.1981 | FR   M02   Taxe payée le   11.06.1981 | 20.04.1981 | GB   M02   Taxe payée le   11.06.1981 | 20.04.1981 | NL   M02   Taxe payée le   11.06.1981 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3659272 [ ] (PRICE WILLIAM CHANDLER, et al); | FR2258668 [ ] (LABO CENT TELECOMMUNICAT [FR]) | [ ] - IEEE Transactions on Computers, Vol. C-22, No. 7, July 1973, pages 644-656 New York, US FEUSTEL: "On the Advantages of Tagged Archietecture" | [ ] - IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol. 15, No. 4, September 1972, New York, US SAKALAY: "Program Event Recording" pages 1332-1333 |