EP0045807 - BOITE EN ALUMINIUM AVEC PAROIS LATERALES DEFORMABLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.09.1984 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.09.1984 | Demande réputée retirée | publié le 14.11.1984 [1984/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BELOKIN, Paul Jr. Rt. 4 Hayward, WI 54843 / US | [1982/07] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1982/07] | Mandataire(s) | Allden, Thomas Stanley, et al A.A. Thornton & CO. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Précédent [1982/07] | Allden, Thomas Stanley, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 81900782.4 | 24.02.1981 | [1982/07] | WO1981US00224 | Numéro de priorité, date | US19800123990 | 25.02.1980 Format original publié: US 123990 | [1982/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8102415 | Date: | 03.09.1981 | [1981/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0045807 | Date: | 17.02.1982 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.09.1981, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1982/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.02.1983 | Classification | IPC: | B65D8/08, B65D8/12, B65D8/14 | [1982/07] | CPC: |
B65D1/165 (EP,US);
Y02W30/80 (EP,US);
Y10S215/90 (EP,US);
Y10S220/906 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1982/07] | Titre | Allemand: | ALUMINIUMDOSE MIT DEFORMIERBAREN SEITENWÄNDEN | [1982/07] | Anglais: | ALUMINUM CAN WITH COLLAPSIBLE SIDEWALL | [1982/07] | Français: | BOITE EN ALUMINIUM AVEC PAROIS LATERALES DEFORMABLES | [1982/07] | Dossier détruit : | 14.07.1990 | Entrée dans la phase régionale | 10.10.1981 | Taxe nationale de base payée | 10.10.1981 | Taxe de recherche payée | 10.10.1981 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.10.1981 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.10.1981 | Requête en examen déposée [1982/07] | 21.12.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.05.1984 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1984/46] | 01.06.1984 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1984/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.1984 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3845880 [ ] (COLE M) | Recherche internationale | [X]US1617857 (MALLORY HARRY C); | [X]US3353700 (KALINA BEN F); | [X]US3401826 (ANTHONY MYRON L) |