EP0078255 - ORGANE DE MESURE OPTIQUE POUR LA DETERMINATION DE DIAMETRES DE FILS ET CABLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1983/19] | ORGANE DE MESURE OPTIQUE POUR FILS ET CABLES | ||
[1985/48] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 14.07.1990 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 16.07.2008 [2008/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZELLWEGER USTER AG Wilstrasse 11 CH-8610 Uster / CH | [1983/19] | Inventeur(s) | 01 /
AEPPLI, Kurt Grundstrasse 4 CH-8610 Uster / CH | [1983/19] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Précédent [1987/13] | Dipl.-Phys.Dr. Manitz Dipl.-Ing. Finsterwald Dipl.-Ing. Grämkow Dipl.-Chem.Dr. Heyn Dipl.-Phys. Rotermund Morgan, B.Sc.(Phys) Postfach 22 16 11 D-80506 München / DE | ||
Précédent [1983/19] | Dipl.-Phys.Dr. Manitz Dipl.-Ing. Finsterwald Dipl.-Ing. Grämkow Dipl.-Chem.Dr. Heyn Dipl.-Phys.Rotermund B.Sc. Morgan, Postfach 22 16 11 D-80506 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81901531.4 | 10.06.1981 | [1983/19] | WO1981CH00064 | Numéro de priorité, date | CH19810003181 | 15.05.1981 Format original publié: CH 318181 | [1983/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8204117 | Date: | 25.11.1982 | [1982/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0078255 | Date: | 11.05.1983 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 25.11.1982, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1983/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0078255 | Date: | 27.11.1985 | Langue: | DE | [1985/48] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0078255 | Date: | 29.08.1990 | Langue: | DE | [1990/35] | Rapport(s) de recherche | Classification | IPC: | G01B11/10 | [1983/19] | CPC: |
G01B11/105 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, NL [1983/19] | Titre | Allemand: | OPTISCHES MESSORGAN ZUR QUERSCHNITTSBESTIMMUNG VON FÄDEN UND DRÄHTEN | [1985/48] | Anglais: | OPTICAL MEASURING MEMBER FOR DETERMINING THE DIAMETER OF THREADS AND WIRES | [1985/48] | Français: | ORGANE DE MESURE OPTIQUE POUR LA DETERMINATION DE DIAMETRES DE FILS ET CABLES | [1985/48] |
Précédent [1983/19] | OPTISCHES MESSORGAN FÜR FÄDEN UND DRÄHTE | ||
Précédent [1983/19] | OPTICAL MEASURING MEMBER FOR THREADS AND WIRES | ||
Précédent [1983/19] | ORGANE DE MESURE OPTIQUE POUR FILS ET CABLES | Entrée dans la phase régionale | 23.12.1982 | Taxe nationale de base payée | 23.12.1982 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.12.1982 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.12.1982 | Requête en examen déposée [1983/19] | 26.04.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.08.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.09.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.01.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 15.05.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.08.1985 | Taxe de délivrance payée | 16.08.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
29.07.1986
20.08.1986
ADMISSIBLE W. Schlafhorst & Co. Blumenberger Strasse 143 - 145 D-41061 Mönchengladbach / DE | [1986/39] | 02.10.1986 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 02.02.1987 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 03.03.1987 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M02) | 30.04.1987 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 04.08.1987 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 25.11.1987 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 30.09.1988 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | 05.12.1988 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 29.05.1989 | Date des procédures orales | 09.06.1989 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 20.09.1989 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 30.09.1989 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 31.01.1990 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 02.05.1990 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.06.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.06.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.06.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2641960 (STROTHER FRED P); | [X]US3582661 (PIJLS HERMANUS STEPHANUS JOSEP); | [X]US3900730 (GITH WALTER); | DE2818789 [ ] (SCHULZ WOLFGANG DIPL PHYS DR I) | Opposition | DE2337413 |