EP0055738 - SYSTEME DE TOURNE-DISQUE AYANT UNE FAIBLE RESONANCE D'ENSEMBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.10.1982 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.10.1982 | Demande réputée retirée | publié le 29.12.1982 [1982/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZOLT, David M. 2338 Golfview Troy, MI 48084 / US | [1982/28] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1982/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81901931.6 | 22.09.1980 | [1982/28] | WO1980US01273 | Numéro de priorité, date | US19800168682 | 11.07.1980 Format original publié: US 168682 | [1982/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8200383 | Date: | 04.02.1982 | [1982/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0055738 | Date: | 14.07.1982 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.02.1982, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1982/28] | Rapport(s) de recherche | Classification | IPC: | G11B3/60 | [1982/28] | CPC: |
G11B3/12 (EP,US);
G11B19/2009 (EP,US);
G11B19/2018 (EP,US);
G11B3/30 (EP,US);
G11B33/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1982/28] | Titre | Allemand: | PLATTENSPIELER MIT NIEDRIGER AGGREGATRESONANZ | [1982/28] | Anglais: | TURNTABLE SYSTEM WITH LOW AGGREGATE RESONANCE | [1982/28] | Français: | SYSTEME DE TOURNE-DISQUE AYANT UNE FAIBLE RESONANCE D'ENSEMBLE | [1982/28] | Dossier détruit : | 19.02.1989 | Procédure d'examen | 15.07.1982 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1982/52] | 15.09.1982 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1982/52] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 12.04.1982 | AT   M02   Pas encore payé | 12.04.1982 | CH   M02   Pas encore payé | 12.04.1982 | DE   M02   Pas encore payé | 12.04.1982 | FR   M02   Pas encore payé | 12.04.1982 | GB   M02   Pas encore payé | 12.04.1982 | LU   M02   Pas encore payé | 12.04.1982 | NL   M02   Pas encore payé | 12.04.1982 | SE   M02   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3047297 (DRAKE FREDERICK H); | [X]GB1399525 (RANK ORGANISATION LTD); | [A]DE2547849 (GALE ELECTRONICS & DESIGN LTD) |