EP0087484 - Procédé pour détecter des corps étrangers dans un liquide contenu dans un récipient transparent et appareil pour la mise en oeuvre de ce procédé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.03.1987 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.03.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.05.1987 [1987/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eisai Co., Ltd. 6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo 112-0002 / JP | [N/P] |
Précédent [1983/36] | Pour tous les Etats désignés Eisai Co., Ltd. 6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo 112 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Takahashi, Toshio No. 2677-2, Honjo-shi Saitama-ken / JP | [1983/36] | Mandataire(s) | Liebau, Gerhard Patentanwaltsbüro Liebau & Liebau Postfach 22 02 29 D-86182 Augsburg / DE | [N/P] |
Précédent [1983/36] | Liebau, Gerhard, Dipl.-Ing. Patentanwaltsbüro Liebau & Liebau Postfach 22 02 29 D-86182 Augsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82101518.7 | 27.02.1982 | [1983/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0087484 | Date: | 07.09.1983 | Langue: | EN | [1983/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0087484 | Date: | 04.06.1986 | Langue: | EN | [1986/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.12.1982 | Classification | IPC: | G01N21/90 | [1983/36] | CPC: |
G01N21/9027 (EP);
G01N33/0081 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/36] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Detektion von Fremdkörpern in einer in einem durchsichtigen Gefäss enthaltenen Flüssigkeit und dazugehörende Einrichtung | [1983/36] | Anglais: | Method of detecting foreign matters mixed in a liquid contained in transparent receptacles and apparatus relevant thereto | [1983/36] | Français: | Procédé pour détecter des corps étrangers dans un liquide contenu dans un récipient transparent et appareil pour la mise en oeuvre de ce procédé | [1983/36] | Procédure d'examen | 23.11.1983 | Requête en examen déposée [1984/06] | 21.03.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.07.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.10.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 04.12.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.02.1986 | Taxe de délivrance payée | 13.02.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.03.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.01.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.02.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.02.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4058737 (TAKAHASHI TOSHIO, et al); | [A]US4087184 (KNAPP JULIUS Z, et al); | [A]US4274745 (TAKAHASHI TOSHIO, et al) | [A] - L'ONDE ELECTRIQUE, vol. 59, no. 2, February 1979, pages 26-27, Paris (FR); | [A] - APPLIED OPTICS, vol. 19, no. 7, April 1980, pages 1105-1112, New York (USA); |