EP0086862 - Appareil pour la réduction du volume de l'estomac avec un coussin intragastral [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.08.1987 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.03.2015 | Changement - donnees relatives a l'opposition/a l'opposant ou au mandataire de l'opposant | publié le 22.04.2015 [2015/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sir Huckleberry Assurance Services Limited 23 Great Castle Street London WIN 8 NQ / GB | [1983/35] | Inventeur(s) | 01 /
Frimberger, Ferdinand, Dr. Josef-Kösel-Weg 10 D-8960 Kempten/Allgäu / DE | 02 /
Frimberger, Eckart, Dr. Tristanstrasse 12 D-8000 München 40 / DE | [1983/35] | Mandataire(s) | Charrier, Rolf, et al Charrier Rapp & Liebau Patentanwälte Postfach 31 02 60 86063 Augsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2002/16] | Charrier, Rolf, Dipl.-Ing., et al Charrier Rapp & Liebau Patentanwälte Postfach 31 02 60 86063 Augsburg / DE | ||
Précédent [1984/20] | Charrier, Rolf, Dipl.-Ing. Patent- und Rechtsanwälte Dipl.-Ing. Charrier, Dr. Rapp, Dr. Waibel, Dr. Bauer Rehlingenstrasse 8 D-86153 Augsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82101703.5 | 04.03.1982 | [1983/35] | Numéro de priorité, date | DE19823206118 | 19.02.1982 Format original publié: DE 3206118 | [1983/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0086862 | Date: | 31.08.1983 | Langue: | DE | [1983/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0086862 | Date: | 16.09.1987 | Langue: | DE | [1987/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.07.1983 | Classification | IPC: | A61F5/00, A61M29/02 | [1983/35] | CPC: |
A61F5/003 (EP);
A61F5/0036 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1983/35] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Verkleinerung des Magenreservoirs mit einem intragastral applizierbaren Kissen | [1983/35] | Anglais: | Stomach-volume reduction apparatus with intragastric positionable cushion | [1983/35] | Français: | Appareil pour la réduction du volume de l'estomac avec un coussin intragastral | [1983/35] | Procédure d'examen | 25.02.1984 | Requête en examen déposée [1984/18] | 14.01.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.01.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.09.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.01.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.09.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 19.12.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.03.1987 | Taxe de délivrance payée | 21.03.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
16.06.1988
22.01.1989
DEEMED NOT TO HAVE BEEN FILED I.T.M. Holding N.V. Banco di Caribe Building 205 D Schottegatweg Curaçao / AN Mandataire de l'opposant Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Postfach 11 31 53 20431 Hamburg / DE | [2015/17] |
Précédent [2008/37] | |||
Opposant(s) | 01
16.06.1988
22.01.1989
DEEMED NOT TO HAVE BEEN FILED I.T.M. Holding N.V. Banco di Caribe Building 205 D Schottegatweg Curaçao / AN Mandataire de l'opposant Hauck Patent- und Rechtsanwälte Schwanthalerstrasse 106 80339 München / DE | ||
Précédent [1989/23] | |||
Opposant(s) | 01
16.06.1988
22.01.1989
DEEMED NOT TO HAVE BEEN FILED I.T.M. Holding N.V. Banco di Caribe Building 205 D Schottegatweg Curaçao / AN Mandataire de l'opposant Dipl.-Ing. H. Hauck, Dipl.-Ing. E. Graalfs, Dipl.-Ing. W. Wehnert, Dr.-Ing. W. Döring Mozartstrasse 23 D-80336 München / DE | ||
Précédent [1988/32] | |||
Opposant(s) | 01
16.06.1988
I.T.M. Holding N.V. Banco di Caribe Building 205 D Schottegatweg Curaçao / AN Mandataire de l'opposant Dipl.-Ing. H. Hauck, Dipl.-Ing. E. Graalfs, Dipl.-Ing. W. Wehnert, Dr.-Ing. W. Döring Mozartstrasse 23 D-80336 München / DE | 26.09.1988 | N° 01 : notification signalant des irrégularités dans lacte dopposition | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.03.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.03.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.03.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.03.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 16.09.1987 | LU | 31.03.1988 | AT | 04.03.1992 | GB | 04.03.1992 | SE | 05.03.1992 | BE | 31.03.1992 | CH | 31.03.1992 | LI | 31.03.1992 | NL | 01.10.1992 | FR | 31.03.1998 | DE | 01.12.1998 | [2002/30] |
Précédent [1999/52] | IT | 16.09.1987 | |
LU | 31.03.1988 | ||
AT | 04.03.1992 | ||
GB | 04.03.1992 | ||
SE | 05.03.1992 | ||
BE | 31.03.1992 | ||
CH | 31.03.1992 | ||
LI | 31.03.1992 | ||
NL | 01.10.1992 | ||
DE | 01.12.1998 | ||
Précédent [1999/42] | IT | 16.09.1987 | |
AT | 04.03.1992 | ||
GB | 04.03.1992 | ||
SE | 05.03.1992 | ||
BE | 31.03.1992 | ||
CH | 31.03.1992 | ||
LI | 31.03.1992 | ||
NL | 01.10.1992 | ||
DE | 01.12.1998 | ||
Précédent [1999/30] | AT | 04.03.1992 | |
GB | 04.03.1992 | ||
SE | 05.03.1992 | ||
BE | 31.03.1992 | ||
CH | 31.03.1992 | ||
LI | 31.03.1992 | ||
NL | 01.10.1992 | ||
DE | 01.12.1998 | ||
Précédent [1993/46] | AT | 04.03.1992 | |
GB | 04.03.1992 | ||
SE | 05.03.1992 | ||
BE | 31.03.1992 | ||
CH | 31.03.1992 | ||
LI | 31.03.1992 | ||
NL | 01.10.1992 | ||
Précédent [1993/15] | AT | 04.03.1992 | |
SE | 05.03.1992 | ||
BE | 31.03.1992 | ||
CH | 31.03.1992 | ||
LI | 31.03.1992 | ||
NL | 01.10.1992 | ||
Précédent [1993/14] | SE | 05.03.1992 | |
BE | 31.03.1992 | ||
CH | 31.03.1992 | ||
LI | 31.03.1992 | ||
NL | 01.10.1992 | ||
Précédent [1993/13] | SE | 05.03.1992 | |
BE | 31.03.1992 | ||
CH | 31.03.1992 | ||
LI | 31.03.1992 | ||
Précédent [1993/03] | SE | 05.03.1992 | |
CH | 31.03.1992 | ||
LI | 31.03.1992 | ||
Précédent [1992/52] | SE | 05.03.1992 | Citations: | Recherche | [A]US3834394 (HUNTER J, et al); | [A]US4133315 (BERMAN EDWARD J, et al) | Examen | DE2822925 |