EP0063241 - Dispositif d'entraînement à moteur électrique pour robots de cuisine [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.06.1984 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Braun Aktiengesellschaft Postfach 11 20 D-61466 Kronberg / DE | [1982/43] | Inventeur(s) | 01 /
Falkenbach, Günther Leiershohl-Strasse 18 a D-6236 Eschborn I / DE | 02 /
Seuwen, Dieter Am Steinberg 23 D-6000 Frankfurt 56 / DE | 03 /
Schneider, Jürgen Oberurseler Strasse 59 a D-6242 Kronberg 2 / DE | 04 /
Kahlcke, Hartwig Parkstrasse 9 D-6232 Bad Soden / DE | [1982/43] | Mandataire(s) | Einsele, Rolf Braun Aktiengesellschaft Postfach 1120 61466 Kronberg / DE | [N/P] |
Précédent [1982/44] | Einsele, Rolf Braun Aktiengesellschaft Postfach 11 20 D-61466 Kronberg / DE | ||
Précédent [1982/43] | Einsele, Rolf Braun Aktiengesellschaft Postfach 1120 Frankfurter Strasse 145 D-6242 Kronberg/Taunus / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82102209.2 | 18.03.1982 | [1982/43] | Numéro de priorité, date | DE19813113760 | 04.04.1981 Format original publié: DE 3113760 | DE19810010077U | 03.04.1981 Format original publié: DE 8110077 U | [1982/43] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0063241 | Date: | 27.10.1982 | Langue: | DE | [1982/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.08.1982 | Classification | IPC: | A47J43/08, A47J43/044 | [1982/43] | CPC: |
A47J43/0766 (EP);
A47J43/044 (EP);
A47J43/046 (EP);
A47J43/0755 (EP);
A47J43/0777 (EP);
A47J43/082 (EP);
A47J2043/04481 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1982/43] | Titre | Allemand: | Elektromotorisch betriebenes Antriebsaggregat, insbesondere für Mehrzweck-Küchenmaschinen | [1982/43] | Anglais: | Electrically powered driving device for food processors | [1982/43] | Français: | Dispositif d'entraînement à moteur électrique pour robots de cuisine | [1982/43] | Dossier détruit : | 14.07.1990 | Procédure dexamen | 19.08.1982 | Requête en examen déposée [1982/43] | 13.09.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.01.1984 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1984/32] | 27.02.1984 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1984/32] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.04.1984 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE1181870 ; | [A]GB873685 ; | [A]GB953697 ; | [A]US4026532 ; | [A]DE1125601 ; | [A]DE2301577 ; | [A]NL110380C ; | [A]US2771280 ; | [A]DE1429819 ; | [A]US2372862 ; | [A]EP0004987 ; | [AD]DE1132689 ; | [AD]DE1083993 ; | [AD]DE2551842 |