EP0069202 - Presse à pulpe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.07.1984 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Salzgitter Maschinen und Anlagen Aktiengesellschaft Windmühlenbergstrasse 20-22 D-3320 Salzgitter 51 / DE | [N/P] |
Précédent [1983/02] | Pour tous les Etats désignés Salzgitter Maschinen und Anlagen Aktiengesellschaft Windmühlenbergstrasse 20-22 D-3320 Salzgitter 51 / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schmidt, Hans Neuroder Strasse 19 D-3381 Heimerode / DE | [1983/02] | Mandataire(s) | Kosel, Peter, et al Sobisch & Callies Odastrasse 4a 37581 Bad Gandersheim / DE | [N/P] |
Précédent [1983/02] | Kosel, Peter, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Dipl.-Inge. Röse, Kosel & Sobisch, Odastrasse 4a D-37581 Bad Gandersheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82103351.1 | 21.04.1982 | [1983/02] | Numéro de priorité, date | DE19813125653 | 30.06.1981 Format original publié: DE 3125653 | [1983/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0069202 | Date: | 12.01.1983 | Langue: | DE | [1983/02] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0069202 | Date: | 20.07.1983 | Langue: | DE | [1983/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.05.1983 | Classification | IPC: | B30B9/12, C13C3/00 | [1983/02] | CPC: |
B30B9/12 (EP);
B30B9/128 (EP);
B30B9/26 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1983/02] | Titre | Allemand: | Schnitzelpresse | [1983/02] | Anglais: | Pulp press | [1983/02] | Français: | Presse à pulpe | [1983/02] | Dossier détruit : | 14.07.1990 | Procédure d'examen | 18.04.1984 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1984/39] | 29.06.1984 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1984/39] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 20.01.1984 | M02   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.1984 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE963230 [ ] (WALTER SPIELVOGEL) |