EP0093189 - Dispositif d'alimentation pour fils de trame ou pareils à des machines textiles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.06.1987 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.06.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.07.1987 [1987/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MAGEBA Textilmaschinen GmbH Wuppertal-Strasse D-5550 Bernkastel-Kues / DE | [1983/45] | Inventeur(s) | 01 /
Stang, Hans-Peter Wuppertal-Strasse 31 D-5550 Bernkastel-Kues / DE | 02 /
Fischer, Dieter Wuppertal-Strasse 6 D-5550 Bernkastel-Kues / DE | [1983/45] | Mandataire(s) | Schönherr, Wolfgang, et al Patentanwälte Wolfgang Schönherr Dipl.-Ing. Karl-Heinz Serwe Hawstrasse 28 D-54290 Trier / DE | [1983/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 82103867.6 | 05.05.1982 | [1983/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0093189 | Date: | 09.11.1983 | Langue: | DE | [1983/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0093189 | Date: | 13.08.1986 | Langue: | DE | [1986/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.01.1983 | Classification | IPC: | D03D47/36 | [1983/45] | CPC: |
D04B15/48 (EP,US);
D03D47/27 (KR);
B65H51/06 (EP,US);
D03D47/36 (EP,US);
B65H2701/31 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI [1983/45] | Titre | Allemand: | Zuführeinrichtung für Schussfäden, Fangfäden od. dgl. bei Textilmaschinen | [1983/45] | Anglais: | Device for feeding weft yarns or the like at textile machines | [1983/45] | Français: | Dispositif d'alimentation pour fils de trame ou pareils à des machines textiles | [1983/45] | Procédure d'examen | 22.11.1983 | Requête en examen déposée [1984/05] | 03.09.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.10.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.01.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.03.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.11.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 14.02.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.02.1986 | Taxe de délivrance payée | 26.02.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.05.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.04.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.04.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE1635895 ; | [A]DE2928382 (YOSHIDA KOGYO KK); | [A]DE2911864 (SULZER AG); | [A]CH570926 (IRO AB) |