EP0066767 - Capteur d'images à l'état solide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.08.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.08.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.10.1991 [1991/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | [N/P] |
Précédent [1983/14] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | ||
Précédent [1982/50] | Pour tous les Etats désignés Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha 72, Horikawa-cho Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Harada, Nozomu 805-8, Higashihongo-cho Midori-ku Yokohama-shi / JP | 02 /
Endo, Yukio 2067 Shimonagaya-cho Konan-ku Yokohama-shi / JP | 03 /
Yoshida, Okio 2-24-501, Sakonyama-danchi Asahi-ku Yokohama-shi / JP | 04 /
Matsunaga, Yoshiyuki Toshiba-Hiyoshi-ryo 1020 Hiyoshihoncho Kohoku-ku Yokohama-shi / JP | [1982/50] | Mandataire(s) | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1983/22] | Henkel, Feiler, Hänzel & Partner Möhlstrasse 37 D-81675 München / DE | ||
Précédent [1982/50] | Patentanwälte Henkel, Pfenning, Feiler, Hänzel & Meinig Möhlstrasse 37 D-8000 München 80 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82104525.9 | 24.05.1982 | [1982/50] | Numéro de priorité, date | JP19810078978 | 25.05.1981 Format original publié: JP 7897881 | JP19810153563 | 30.09.1981 Format original publié: JP 15356381 | [1982/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0066767 | Date: | 15.12.1982 | Langue: | EN | [1982/50] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0066767 | Date: | 07.05.1986 | Langue: | EN | [1986/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0066767 | Date: | 24.10.1990 | Langue: | EN | [1990/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.1986 | Classification | IPC: | H04N3/15, H01L27/14, H04N9/04 | [1982/50] | CPC: |
H01L27/14665 (EP,US);
H01L27/14667 (EP,US);
H04N25/11 (EP);
H04N3/15 (US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1982/50] | Titre | Allemand: | Festkörper-Bildsensor | [1982/50] | Anglais: | Solid state image sensor | [1982/50] | Français: | Capteur d'images à l'état solide | [1982/50] | Procédure d'examen | 25.09.1986 | Requête en examen déposée [1986/47] | 21.01.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.07.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.06.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.07.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.09.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.12.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.04.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.07.1990 | Taxe de délivrance payée | 24.07.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.07.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.05.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.05.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.05.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.05.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.05.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 16.05.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 16.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4012587 (OCHI SHIGEYUKI, et al); | [Y]US4064532 (YAMANAKA SEISUKE); | [Y]GB2014783 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]US4204230 (SPRAGUE ROBERT A [US]); | [A]US4242700 (WEIMER PAUL K [US]) |