EP0067421 - Système de transport à surface porteuse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 15.08.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.08.2008 | Changement - donnees relatives a l'opposition/a l'opposant ou au mandataire de l'opposant | publié le 01.10.2008 [2008/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FREDENHAGEN KG Sprendlinger Landstrasse 181 D-63069 Offenbach / DE | [1982/51] | Inventeur(s) | 01 /
Kupczyk, Werner Lerchesbergring 112 D-6000 Frankfurt/Main 70 / DE | [1982/51] | Mandataire(s) | Stoffregen, Hans-Herbert, et al Patentanwalt Postfach 21 44 63411 Hanau / DE | [N/P] |
Précédent [2008/37] | Stoffregen, Hans-Herbert, et al Patentanwalt Postfach 21 44 63411 Hanau / DE | ||
Précédent [1982/51] | Stoffregen, Hans-Herbert, Dr. Dipl.-Phys., et al Patentanwälte Strasse & Stoffregen Salzstrasse 11a Postfach 2144 D-63411 Hanau / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82105083.8 | 11.06.1982 | [1982/51] | Numéro de priorité, date | DE19813123638 | 15.06.1981 Format original publié: DE 3123638 | DE19813123706 | 15.06.1981 Format original publié: DE 3123706 | [1982/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0067421 | Date: | 22.12.1982 | Langue: | DE | [1982/51] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0067421 | Date: | 31.08.1983 | Langue: | DE | [1983/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0067421 | Date: | 26.02.1986 | Langue: | DE | [1986/09] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0067421 | Date: | 02.10.1991 | Langue: | DE | [1991/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.1983 | Classification | IPC: | B65G19/02, B65G37/00, B65G35/06 | [1983/35] | CPC: |
B65G37/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [1982/51] | B65G19/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1982/51] | Titre | Allemand: | Bodenfördersystem | [1982/51] | Anglais: | Floor transportation system | [1982/51] | Français: | Système de transport à surface porteuse | [1982/51] | Procédure d'examen | 14.07.1983 | Requête en examen déposée [1983/38] | 13.06.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.09.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.10.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.02.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.06.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 13.08.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.11.1985 | Taxe de délivrance payée | 22.11.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
05.11.1986
12.12.1986
ADMISSIBLE Mannesmann Aktiengesellschaft Mannesmannufer2 Postfach 5501 D-4000 Düsseldorf 1 / DE Mandataire de l'opposant Meissner, Peter E., et al, et al Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Postfach 33 01 30 14171 Berlin / DE | 02
24.11.1986
12.12.1986
ADMISSIBLE Carl Schenck AG Patentabteilung D-64273 Darmstadt / DE Mandataire de l'opposant Dallhammer, Herbert Carl Schenck AG Patentabteilung 64273 Darmstadt / DE | [N/P] |
Précédent [2008/40] | |||
Opposant(s) | 01
05.11.1986
12.12.1986
ADMISSIBLE Mannesmann Aktiengesellschaft Mannesmannufer2 Postfach 5501 D-4000 Düsseldorf 1 / DE Mandataire de l'opposant Meissner, Peter E., et al, et al Meissner & Meissner, Patentanwaltsbüro, Postfach 33 01 30 14171 Berlin / DE | ||
02
24.11.1986
12.12.1986
ADMISSIBLE Carl Schenck AG Patentabteilung D-64273 Darmstadt / DE Mandataire de l'opposant Dallhammer, Herbert, Dipl.-Ing. Carl Schenck AG Patentabteilung D-64273 Darmstadt / DE | |||
Précédent [1988/09] | |||
Opposant(s) | 01
05.11.1986
12.12.1986
ADMISSIBLE Mannesmann Aktiengesellschaft Mannesmannufer2 Postfach 5501 D-4000 Düsseldorf 1 / DE Mandataire de l'opposant Meissner, Peter E., Dipl.-Ing. Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro, et al, et al Postfach D-14199 Berlin / DE | ||
02
24.11.1986
12.12.1986
ADMISSIBLE Carl Schenck AG Patentabteilung D-64273 Darmstadt / DE Mandataire de l'opposant Dallhammer, Herbert, Dipl.-Ing. Carl Schenck AG Patentabteilung D-64273 Darmstadt / DE | |||
Précédent [1987/03] | |||
Opposant(s) | 01
05.11.1986
Mannesmann Aktiengesellschaft Mannesmannufer2 Postfach 5501 D-4000 Düsseldorf 1 / DE Mandataire de l'opposant Meissner, Peter E., Dipl.-Ing. Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro, et al, et al Postfach D-14199 Berlin / DE | ||
02
24.11.1986
Carl Schenck AG Patentabteilung D-64273 Darmstadt / DE Mandataire de l'opposant Dallhammer, Herbert Schlossstrasse 62 D-6104 Seeheim-1 / DE | |||
Précédent [1986/52] | |||
Opposant(s) | 01
05.11.1986
Mannesmann Aktiengesellschaft Mannesmannufer2 Postfach 5501 D-4000 Düsseldorf 1 / DE Mandataire de l'opposant Meissner, Peter E., Dipl.-Ing. Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro, et al, et al Postfach D-14199 Berlin / DE | 03.02.1987 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 10.06.1987 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 22.07.1987 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M02) | 21.09.1987 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 29.04.1988 | Date des procédures orales | 13.06.1988 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 16.12.1988 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 24.11.1990 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 14.02.1991 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 23.05.1991 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 03.02.1989 | Recours reçu No. T0097/89 | 19.04.1989 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 13.07.1990 | Invitation à présenter des observations pendant le recours (délai: M02) [1990/28] | 20.09.1990 | Date de réception des observations pendant le recours [1990/38] | 14.11.1990 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | JP5548114 [ ] | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, unexamined applications, M Field, Vol. 4, No. 92, 3. Juli 1980 THE PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT Seite 9 M 18 & JP-A-55-48 114 (mitsubishi ) fig., & JP5548114 A 00000000 |