EP0077888 - Procédé et dispositif pour la production des masques pour microfiches [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.07.1986 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.07.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.09.1986 [1986/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 83292 Traunreut / DE | [N/P] |
Précédent [1983/18] | Pour tous les Etats désignés Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 D-83292 Traunreut / DE | Inventeur(s) | 01 /
Michel, Dieter, Ing. grad. Langauenstrasse 12 D-8220 Traunstein / DE | [1983/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 82107082.8 | 05.08.1982 | [1983/18] | Numéro de priorité, date | DE19813142025 | 23.10.1981 Format original publié: DE 3142025 | [1983/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0077888 | Date: | 04.05.1983 | Langue: | DE | [1983/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0077888 | Date: | 24.08.1983 | Langue: | DE | [1983/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0077888 | Date: | 02.10.1985 | Langue: | DE | [1985/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.06.1983 | Classification | IPC: | G03B27/32 | [1983/18] | CPC: |
G03B27/326 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/18] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Belichtungsmasken für die Herstellung eines Aufzeichnungsträgers mit einer Aufzeichnung hoher Informationsdichte | [1983/18] | Anglais: | Method and device for manufacturing microfiche masks | [1983/18] | Français: | Procédé et dispositif pour la production des masques pour microfiches | [1983/18] | Procédure d'examen | 11.08.1982 | Requête en examen déposée [1983/18] | 07.05.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.08.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 11.12.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.03.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 25.03.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.04.1985 | Taxe de délivrance payée | 24.04.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.07.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.07.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.07.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3472587 [ ] (LIGUORI STEPHEN A); | US3620623 [ ] (REAMS ROBERT B JR, et al); | US3704946 [ ] (BRAULT ANDRE R, et al); | DE2817400 [ ] (THOMSON CSF); | US4160263 [ ] (CHRISTY HAROLD, et al) |