EP0075726 - Dispositif de déviation pour installation de transporteur à courroie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.09.1983 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Conrad Scholtz AG Am Stadtrand 55/59 D-2000 Hamburg 70 / DE | [1983/14] | Inventeur(s) | 01 /
Paelke, Jürgen An der Este 13 D-2117 Tostedt / DE | [1983/14] | Mandataire(s) | Lieck, Hans-Peter BOETERS & LIECK Oberanger 32 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [1983/14] | Lieck, Hans-Peter, Dipl.-Ing. Lieck, Endlich & Partner Widenmayerstrasse 36 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82107724.5 | 23.08.1982 | [1983/14] | Numéro de priorité, date | DE19813138192 | 25.09.1981 Format original publié: DE 3138192 | [1983/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0075726 | Date: | 06.04.1983 | Langue: | DE | [1983/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.01.1983 | Classification | IPC: | B65G39/10, B65G67/60 | [1983/14] | CPC: |
B65G67/606 (EP,US);
B65G39/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | IT [1983/14] | Titre | Allemand: | Umlenkvorrichtung für eine Gurtförderanlage | [1983/14] | Anglais: | Deflection device for a belt conveyor installation | [1983/14] | Français: | Dispositif de déviation pour installation de transporteur à courroie | [1983/14] | Divers | EPB 1984/16: Verfahren abgeschlossen infolge Verbindung mit 82902674.9/89965 (europäische Anmeldenummer/Veröffentlichungsnummer) vom 15.02.84 | EPB 1984/16: Proceedings concluded following consolidation with 82902674.9/89965 (European application No./publication No.) by decision dated 15.02.84 | EPB 1984/16: Procédure close par suite de la jonction avec la demande no. 82902674.9/89965 (numéro de dépôt/numéro de publication de la demande européenne) par décision du 15.02.84 | Procédure d'examen | 09.09.1983 | Requête en examen déposée [1983/47] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR862899 (BUHLER FRERES); | [A]GB795973 (INT COMBUSTION HOLDINGS LTD, et al); | [A]DE1259781 (DEUTSCHE BUNDESPOST); | [A]DE2932113 (PHB WESERHUETTE AG); | [A]GB2066196 (KONE OY) |