EP0075260 - Monture de lunettes avec un cordon de sécurité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.03.1986 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.03.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.05.1986 [1986/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr. Eugen Beck KG Am Mackenberg D-4740 Oelde 1 / DE | [1983/13] | Inventeur(s) | 01 /
Beck, Rainer, Dipl.-Ing. Am Mackenberg D-4740 Oelde 1 / DE | 02 /
Schulte, Alfons Am Wiesenborn 2 D-4720 Beckum / DE | [1983/13] | Mandataire(s) | Meldau, Gustav, et al Vennstrasse 9 D-4830 Gütersloh 1 / DE | [N/P] |
Précédent [1983/13] | Meldau, Gustav, Dipl.-Ing., et al Vennstrasse 9 D-4830 Gütersloh 1 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82108484.5 | 15.09.1982 | [1983/13] | Numéro de priorité, date | DE19810027522U | 19.09.1981 Format original publié: DE 8127522 U | DE19820003188U | 06.02.1982 Format original publié: DE 8203188 U | [1983/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0075260 | Date: | 30.03.1983 | Langue: | DE | [1983/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0075260 | Date: | 15.05.1985 | Langue: | DE | [1985/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.12.1982 | Classification | IPC: | G02C3/00 | [1983/13] | CPC: |
G02C11/00 (EP,US);
G02C3/003 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/13] | Titre | Allemand: | Brillengestell mit Sicherungsband | [1983/13] | Anglais: | Spectacles with safety strap | [1983/13] | Français: | Monture de lunettes avec un cordon de sécurité | [1983/13] | Procédure d'examen | 18.03.1983 | Requête en examen déposée [1983/21] | 03.02.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.05.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.06.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 23.06.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.09.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 23.10.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.01.1985 | Taxe de délivrance payée | 17.01.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.02.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.07.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3728012 (DOWNEY D); | [A]DE2118358 ; | [A]FR1080633 ; | [A]US2798409 (REGINALD SPEERS) |