EP0077059 - Compositions de résine éther de polyphénylène pour le blindage de rayonnement perturbateur électro-magnétique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.02.1989 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 17.09.2008 [2008/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady NY 12345 / US | ||
Précédent [1983/16] | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady New York 12305 / US | Inventeur(s) | 01 /
Abolins, Visvaldis 15 Haddington Lane Delmar New York 12054 / US | 02 /
Caraher, Joel Matthew General Electric Comp. P.O.B. 8 Bldg. K1, R. 1532 Schenectady N.Y. 12301 / US | 03 /
Bopp, Richard Charles 6 Wyndon Road Ballston Lake Schenectady New York 12019 / US | 04 /
Lovgren, Eric Magnus R.D. No.1 Box 74 Westerlo New York 12193 / US | [1983/47] |
Précédent [1983/46] | 01 /
Abolins, Visvaldis 15 Haddington Lane Delmar New York 12054 / US | ||
02 /
Caraher, Joel Matthew Box 97, Florida Road Bldg. K1, R. 1532 Schenectady N.Y. 12301 / US | |||
03 /
Bopp, Richard Charles 6 Wyndon Road Ballston Lake Schenectady New York 12019 / US | |||
04 /
Lovgren, Eric Magnus R.D. No.1 Box 74 Westerlo New York 12193 / US | |||
Précédent [1983/17] | 01 /
Abolins, Visvaldis 15 Haddington Lane Delmar New York 12054 / US | ||
02 /
Caraher, Joel Matthew Box 97, Florida Road Schenectady New York 12309 / US | |||
03 /
Bopp, Richard Charles 6 Wyndon Road Ballston Lake Schenectady New York 12019 / US | |||
04 /
Lovgren, Eric Magnus R.D. No.1 Box 74 Westerlo New York 12193 / US | |||
Précédent [1983/16] | 01 /
Abolins, Visvaldis 15 Haddington Lane Delmar New York 12054 / US | ||
02 /
Caraher, Joel Matthew 2150 Rosa Road Apt. B-12-A Schenectady New York 12309 / US | |||
03 /
Bopp, Richard Charles 6 Wyndon Road Ballston Lake Schenectady New York 12019 / US | |||
04 /
Lovgren, Eric Magnus R.D. No.1 Box 74 Westerlo New York 12193 / US | Mandataire(s) | Schüler, Horst, et al Luderschmidt, Schüler & Partner GbR Postfach 3929 65029 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Précédent [1983/16] | Schüler, Horst, Dr., et al Patentanwalt, Kaiserstrasse 69 D-60329 Frankfurt / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82109368.9 | 09.10.1982 | [1983/16] | Numéro de priorité, date | US19810311268 | 14.10.1981 Format original publié: US 311268 | [1983/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0077059 | Date: | 20.04.1983 | Langue: | EN | [1983/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0077059 | Date: | 21.03.1984 | Langue: | EN | [1984/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0077059 | Date: | 20.04.1988 | Langue: | EN | [1988/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.01.1984 | Classification | IPC: | C08L71/04, C08L25/06, C08K3/04, C08K3/08, C08K7/02, H05K9/00 | [1984/11] | CPC: |
H05K9/0083 (EP,US);
C08K3/04 (EP,US);
C08K3/08 (EP,US);
C08L71/123 (EP,US);
H01B1/22 (EP,US);
H01B1/24 (EP,US);
H05K9/009 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C08L71/123, C08L2666/04 (EP,US)
|
Précédent IPC [1983/16] | C08L71/04, C08L25/06, C08K3/08, C08K7/02, H05K9/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1983/16] | Titre | Allemand: | Polyphenylenäther-Harzmassen zur Abschirmung von elektromagnetischer Störstrahlung | [1983/16] | Anglais: | Polyphenylene ether resin compositions for EMI electromagnetic interference shielding | [1983/16] | Français: | Compositions de résine éther de polyphénylène pour le blindage de rayonnement perturbateur électro-magnétique | [1983/16] | Procédure d'examen | 11.09.1984 | Requête en examen déposée [1984/47] | 13.06.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.12.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.06.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.10.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.04.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 25.04.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.06.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 27.06.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.08.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 13.10.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.01.1988 | Taxe de délivrance payée | 08.01.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.01.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.10.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.10.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.10.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XD]US3383435 (CIZEK ERIC P); | [Y]US3745140 (SEGAL L); | [Y]FR2393016 (POLYPLASTICS CO [JP]); | [Y]FR2233367 (CIBA GEIGY AG [CH]); | [Y]DE2460482 (IBM); | [Y]DE3008264 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) | Examen | - Electrical Engineer's Handbook Electric Power, Ed. Pender and Del Mar, Wiley, 1949, p. 14-201 |