EP0078950 - Procédé de préparation d'oxydes de fer aciculaire, ferrimagnetique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.03.1986 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.03.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.04.1986 [1986/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Précédent [1983/20] | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Sarnecki, Wilhelm, Dr. Woogstrasse 48 D-6703 Limburgerhof / DE | 02 /
Kovacs, Jenoe, Dr. Robert-Koch-Strasse 18 D-6712 Bobenheim-Roxheim / DE | 03 /
Loeser, Werner, Dr. Klagenfurter Strasse 16 D-6700 Ludwigshafen / DE | 04 /
Rudolf, Peter, Dr. Wiesenstrasse 1 D-6708 Neuhofen / DE | 05 /
Vaeth, Guenter Woogstrasse 35 D-6703 Limburgerhof / DE | [1983/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 82109746.6 | 22.10.1982 | [1983/20] | Numéro de priorité, date | DE19813143870 | 05.11.1981 Format original publié: DE 3143870 | [1983/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0078950 | Date: | 18.05.1983 | Langue: | DE | [1983/20] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0078950 | Date: | 07.09.1983 | Langue: | DE | [1983/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0078950 | Date: | 02.05.1985 | Langue: | DE | [1985/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.1983 | Classification | IPC: | C01G49/02, H01F1/11 | [1983/20] | CPC: |
G11B5/70694 (EP,US);
C01G49/06 (EP,US);
C01G49/08 (EP,US);
C01P2004/10 (EP,US);
C01P2006/42 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1983/20] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von nadelförmigen, ferrimagnetischen Eisenoxiden | [1983/20] | Anglais: | Process for the preparation of acicular, ferrimagnetic iron oxides | [1983/20] | Français: | Procédé de préparation d'oxydes de fer aciculaire, ferrimagnetique | [1983/20] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Procédure d'examen | 11.12.1982 | Requête en examen déposée [1983/20] | 11.09.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 16.10.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.11.1984 | Taxe de délivrance payée | 30.11.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.02.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.10.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0014302 (BASF AG [DE]); | [A]EP0024693 (BASF AG [DE]); | [A]FR2369214 (MINNESOTA MINING & MFG [US]); | [A]US4176172 (BENNETCH LEONARD M [US], et al); | [AD]DE2064804 (HI CRYSTAL CO LTD) |