EP0078978 - Châssis de bobines [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.01.1987 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.01.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.03.1987 [1987/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TEIJIN SEIKI CO. Ltd. Higobashi Center Building, 9-1, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka 550-0002 / JP | [N/P] |
Précédent [1983/20] | Pour tous les Etats désignés TEIJIN SEIKI CO. Ltd. Higobashi Center Building 9-1, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka 550 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Miyake, Yuzuru 108-4, Kubota-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | 02 /
Sugioka, Takami 1072, Itasaya-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | 03 /
Murakami, Shoichi 3-20, Yodonishi 4-chome Matsuyama-shi Ehime-ken 790 / JP | 04 /
Ibuki, Hideaki 2750-1, Minamiyoshida-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | [1986/10] |
Précédent [1983/22] | 01 /
Miyake, Yuzuru 108-4, Kubota-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | ||
02 /
Sugioka, Takami 1072, Itasaya-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | |||
03 /
Murakami, Shoichi 3-20, Yodonishi 4-chome Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | |||
04 /
Ibuki, Hideaki 2750-1, Minamiyoshida-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | |||
Précédent [1983/20] | 01 /
Miyake, Yuzuru 108-4, Kubota-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | ||
02 /
Sugioka, Takami 1072, Itasaya-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | |||
03 /
Murakami, Shoichi 2750-1, Minamiyoshida-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | |||
04 /
Ibuki, Hideaki 2750-1, Minamiyoshida-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | Mandataire(s) | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1983/20] | Hoeger, Stellrecht & Partner Uhlandstrasse 14 c D-70182 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82109908.2 | 27.10.1982 | [1983/20] | Numéro de priorité, date | JP19810161143U | 30.10.1981 Format original publié: JP 16114381 U | [1983/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0078978 | Date: | 18.05.1983 | Langue: | EN | [1983/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0078978 | Date: | 05.03.1986 | Langue: | EN | [1986/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.03.1983 | Classification | IPC: | B65H54/54 | [1983/20] | CPC: |
B65H75/2455 (EP,US);
B65H2701/31 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, IT, LI [1983/20] | Titre | Allemand: | Spulenhalter | [1983/20] | Anglais: | Bobbin holder | [1983/20] | Français: | Châssis de bobines | [1983/20] | Procédure d'examen | 30.07.1983 | Requête en examen déposée [1983/40] | 21.09.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.01.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.07.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 28.08.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.11.1985 | Taxe de délivrance payée | 11.11.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.12.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.10.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB1016675 (I C P M IND CHIMICHE PORTO MAR); | [X]CH443993 (RIETER AG MASCHF [CH]); | [X]CH443994 (RIETER AG MASCHF [CH]); | [X]GB1152961 (SYNCRO MACH CO [US]) |