EP0078064 - Appareil pour la séparation des matières de consistance différente [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.02.1988 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.02.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.04.1988 [1988/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gail, Josef Klausenweg 4 D-86551 Aichach-Unterwittelsbach / DE | [1983/18] | Inventeur(s) | 01 /
Gail, Josef Klausenweg 4 D-8890 Aichach / DE | 02 /
* * * | [1983/18] | Mandataire(s) | Liska, Horst, et al Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Précédent [1986/06] | Liska, Horst, Dr.-Ing., et al Patentanwälte H. Weickmann,K. Fincke,F.A. Weickmann, B. Huber,H. Liska,J. Prechtel,B. Böhm Postfach 86 08 20 D-81635 München / DE | ||
Précédent [1985/46] | (deleted) | ||
Précédent [1985/19] | Konle, Tilmar, Dipl.-Ing. Benderstrasse 23 a D-81247 München / DE | ||
Précédent [1984/31] | Weickmann, Heinrich, Dipl.-Ing. Patentanwälte H. Weickmann, Dr. K. Fincke F.A. Weickmann, B. Huber Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel, Dr. B. Böhm Postfach 86 08 20 D-81635 München / DE | ||
Précédent [1983/18] | Weickmann, Heinrich, Dipl.-Ing. Patentanwälte Dipl.-Ing. H. Weickmann Dipl.-Phys.Dr. K. Fincke Dipl.-Ing. F.A. Weickmann Dipl.-Chem. B. Huber Dr.-Ing. H. Liska MÐhlstrasse 22 D-8000 München 86 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82109994.2 | 28.10.1982 | [1983/18] | Numéro de priorité, date | DE19813142806 | 28.10.1981 Format original publié: DE 3142806 | DE19813145906 | 19.11.1981 Format original publié: DE 3145906 | DE19823239030 | 21.10.1982 Format original publié: DE 3239030 | [1983/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0078064 | Date: | 04.05.1983 | Langue: | DE | [1983/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0078064 | Date: | 15.04.1987 | Langue: | DE | [1987/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.02.1983 | Classification | IPC: | B01D29/10, B29B7/14, B29C47/58, // B29B17/02 | [1987/16] | CPC: |
B01D29/111 (EP,US);
B01D29/356 (EP,US);
B01D29/60 (EP,US);
B01D29/606 (EP,US);
B01D29/6476 (EP,US);
B01D29/828 (EP,US);
B01D29/846 (EP,US);
B01D29/925 (EP,US);
B29C48/2735 (EP,US);
B29C48/69 (EP,US);
B29C48/6945 (EP,US);
B29C48/92 (EP,US);
B01D29/94 (EP,US);
B29C2948/92019 (EP,US);
B29C2948/92104 (EP,US);
B29C2948/92209 (EP,US);
B29C2948/924 (EP,US);
B29C2948/92466 (EP,US);
B29C2948/92657 (EP,US);
B29C2948/92723 (EP,US);
B29C2948/92828 (EP,US);
|
Précédent IPC [1983/18] | B01D29/10, B29B1/12, B29F3/04, // B29C29/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/18] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Trennen von Materialien unterschiedlicher Konsistenz | [1983/18] | Anglais: | Apparatus for separating materials of different consistency | [1983/18] | Français: | Appareil pour la séparation des matières de consistance différente | [1983/18] | Procédure d'examen | 13.09.1983 | Requête en examen déposée [1983/47] | 09.08.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.02.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.08.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 28.05.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.08.1986 | Taxe de délivrance payée | 07.08.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP85101349.0 / EP0160782 | Opposition(s) | 16.01.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.10.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.12.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.1985 | 04   M06   Taxe payée le   31.12.1985 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE861548 [ ] (BASF AG); | US3093579 [ ] (KAROL SCHMIDT); | US3126818 [ ]; | AT300313B [ ] (RHONE POULENC SA); | DE2700542 [ ] (SOMAT CORP); | DE2823092 [ ] (LONZA AG); | US4177234 [ ] (LOWRY GEORGE W [US]); | DD144229 [ ] (WENDE PETER, et al); | DE2947673 [ ] (BERSTORFF GMBH MASCH HERMANN [DE]); | AT363407B [ ] (HAEBERLE WILHELM [DE]) |