EP0082956 - Dispositif de mesure sans contact direct du défaut d'équilibrage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.12.1986 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.12.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.01.1987 [1987/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KONTRON-HOLDING AG Bernerstrasse Süd 169 CH-8048 Zürich / CH | [1983/27] | Inventeur(s) | 01 /
Wicki, Gerhard Wartstrasse 1c CH-6331 Hünenberg / CH | 02 /
Näff, Rolf Albisstrasse 45 CH-6312 Steinhausen / CH | [1983/27] | Mandataire(s) | Körber, Wolfhart, et al Mitscherlich & Partner Patentanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Précédent [1983/27] | Körber, Wolfhart, Dr.rer.nat., et al Patentanwälte Mitscherlich & Partner Postfach 33 06 09 D-80066 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82110802.4 | 23.11.1982 | [1983/27] | Numéro de priorité, date | CH19810008284 | 24.12.1981 Format original publié: CH 828481 | [1983/27] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0082956 | Date: | 06.07.1983 | Langue: | DE | [1983/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0082956 | Date: | 12.02.1986 | Langue: | DE | [1986/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.05.1983 | Classification | IPC: | B04B9/14 | [1983/27] | CPC: |
B04B9/146 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/27] | Titre | Allemand: | Einrichtung zur berührungslosen Unwuchtmessung | [1983/27] | Anglais: | Device for a contactless out-of-balance measurement | [1983/27] | Français: | Dispositif de mesure sans contact direct du défaut d'équilibrage | [1983/27] | Procédure d'examen | 23.11.1982 | Requête en examen déposée [1983/27] | 16.11.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.03.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 05.08.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.10.1985 | Taxe de délivrance payée | 21.10.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.11.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.11.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB641732 (ENGLISH ELECTRIC CO LTD); | [X]FR1298343 (REACTOR CENTRUM NEDERLAND) |