Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
13.04.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.06.1991 [1991/23] |
28.04.1990 | Délivrance (prévue) | publié le 13.06.1990 [1990/24] |
19.01.1988 | Premier rapport d'examen | |
10.01.1987 | Changement - demandeur | publié le 25.02.1987 [1987/09] |
10.01.1987 | Changement - mandataire | publié le 25.02.1987 [1987/09] |
25.07.1986 | Requête en examen présentée | publié le 10.09.1986 [1986/37] |
13.11.1985 | Publication du rapport de recherche | publié le 15.01.1986 [1986/03] |
15.10.1985 | Changement - classification | publié le 18.12.1985 [1985/51] |
30.04.1983 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 29.06.1983 [1983/26] |