EP0082393 - Membrane microporeuse renforcée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.04.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.04.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.06.1991 [1991/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cuno Incorporated 400 Research Parkway Meriden Connecticut 06450 / US | [N/P] |
Précédent [1987/09] | Pour tous les Etats désignés Cuno Incorporated 400 Research Parkway Meriden Connecticut 06450 / US | ||
Précédent [1983/26] | Pour tous les Etats désignés AMF INCORPORATED World Headquarters 777 Westchester Avenue White Plains New York 10604 / US | Inventeur(s) | 01 /
Barnes, Robert G. 631 Brownstone Ridge Meriden Connecticut / US | 02 /
Meyering, Mark T. 44 Powder Hill Rd. Middlefield Connecticut / US | [1983/26] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1983/26] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82111272.9 | 06.12.1982 | [1983/26] | Numéro de priorité, date | US19810332068 | 18.12.1981 Format original publié: US 332068 | [1983/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0082393 | Date: | 29.06.1983 | Langue: | EN | [1983/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0082393 | Date: | 15.01.1986 | Langue: | EN | [1986/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0082393 | Date: | 13.06.1990 | Langue: | EN | [1990/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.11.1985 | Classification | IPC: | B01D61/00, B01D67/00, B32B5/00, C08J9/00, A61M1/00, C02F1/44, B32B27/12 | [1990/24] | CPC: |
A61L2/022 (EP);
B32B3/26 (US);
B01D61/147 (EP);
B01D63/061 (EP);
B01D69/1071 (EP,US);
B01D69/1212 (EP,US);
B01D71/56 (EP);
B29B15/125 (EP);
B29C70/086 (EP);
B32B27/08 (US);
B32B27/12 (EP);
B32B27/34 (US);
B32B27/36 (US);
B29K2105/04 (EP);
B29K2105/045 (EP);
B29L2009/00 (EP);
B29L2031/14 (EP);
B29L2031/755 (EP);
|
Précédent IPC [1985/51] | B01D13/04, B32B5/00, C08J9/00, B01D31/00, A61M1/00, C02F1/44, B32B27/12 | ||
Précédent IPC [1983/26] | B01D13/04, B32B5/00, C08J9/00, B01D31/00, A61M1/00, C02F1/44 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1983/26] | Titre | Allemand: | Verstärkte mikroporöse Membran | [1983/26] | Anglais: | Reinforced microporous membrane | [1983/26] | Français: | Membrane microporeuse renforcée | [1983/26] | Procédure d'examen | 15.07.1986 | Requête en examen déposée [1986/37] | 20.01.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.02.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 11.04.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.12.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.1990 | Taxe de délivrance payée | 05.03.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.03.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.12.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.12.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.12.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.12.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.12.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR799146 (ULTRA FILTRE D M S L); | [X]US2944017 (COTTON RICHARD A); | [A]DE1200782 (CONTINENTAL GUMMI WERKE AG); | [A]AU463220B ; | [XD]EP0005536 (PALL CORP [US]) |