EP0081227 - Système d'enregistrement et de lecture par rayons X, avec sélection d'énergie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.01.1988 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 16.07.2008 [2008/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Macovski, Albert 2505 Alpine Road Menlo Park California 94025 / US | [N/P] |
Précédent [1983/24] | Pour tous les Etats désignés Macovski, Albert 2505 Alpine Road Menlo Park California 94025 / US | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1983/24] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Précédent [1987/13] | Dipl.-Phys.Dr. Manitz Dipl.-Ing. Finsterwald Dipl.-Ing. Grämkow Dipl.-Chem.Dr. Heyn Dipl.-Phys. Rotermund Morgan, B.Sc.(Phys) Postfach 22 16 11 D-80506 München / DE | ||
Précédent [1983/24] | Dipl.-Phys.Dr. Manitz Dipl.-Ing. Finsterwald Dipl.-Ing. Grämkow Dipl.-Chem.Dr. Heyn Dipl.-Phys.Rotermund B.Sc. Morgan, Postfach 22 16 11 D-80506 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82111277.8 | 06.12.1982 | [1983/24] | Numéro de priorité, date | US19810327770 | 07.12.1981 Format original publié: US 327770 | [1983/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0081227 | Date: | 15.06.1983 | Langue: | EN | [1983/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0081227 | Date: | 18.03.1987 | Langue: | EN | [1987/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.04.1983 | Classification | IPC: | G21K1/00, G01N23/04, H04N5/32 | [1983/24] | CPC: |
G21K1/00 (EP,US);
G01N23/043 (EP,US);
H05G1/26 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1983/24] | Titre | Allemand: | Energieselektives Röntgenaufnahme- und Wiedergabesystem | [1983/24] | Anglais: | Energy-selective X-ray recording and readout system | [1983/24] | Français: | Système d'enregistrement et de lecture par rayons X, avec sélection d'énergie | [1983/24] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Procédure d'examen | 02.12.1983 | Requête en examen déposée [1984/07] | 13.05.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 21.01.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.04.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 14.07.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.10.1986 | Taxe de délivrance payée | 24.10.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.12.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.12.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.12.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3848130 (MACOVSKI A); | [A]US4247774 (BROOKS RODNEY A); | [A]US3766383 (HARRIS G, et al); | [AD]US4029963 (ALVAREZ ROBERT E, et al); | [A]GB2020939 (PHILIPS NV); | [A]US3965358 (MACOVSKI ALBERT) |