EP0081230 - Matières thermoplastiques renforcées aux fibres de verre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.08.1987 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BORG-WARNER CHEMICALS INC. International Center Parkersburg West Virginia 26101 / US | [N/P] |
Précédent [1983/24] | Pour tous les Etats désignés BORG-WARNER CHEMICALS INC. International Center Parkersburg West Virginia 26101 / US | Inventeur(s) | 01 /
Falk, John Carl 3028 N. Long Chicago Illinois 60641 / US | 02 /
Khait, Klementina F. 4624 W. Washington Skokie Illinois 60076 / US | [1983/24] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [1983/24] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82111296.8 | 06.12.1982 | [1983/24] | Numéro de priorité, date | US19810328159 | 07.12.1981 Format original publié: US 328159 | [1983/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0081230 | Date: | 15.06.1983 | Langue: | EN | [1983/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.04.1983 | Classification | IPC: | C08L25/00, C08L25/18, C08K7/14 | [1983/24] | CPC: |
C08K7/14 (EP,US);
C08L25/00 (EP,US);
C08L33/12 (EP,US);
C08L25/12 (EP,US);
C08L25/14 (EP,US)
| C-Set: |
C08L25/00, C08L2666/04 (EP,US);
C08L33/12, C08L2666/04 (US,EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1983/24] | Titre | Allemand: | Glasfaserverstärkte Thermoplastharze | [1983/24] | Anglais: | Improved glass-filled thermoplastic resins | [1983/24] | Français: | Matières thermoplastiques renforcées aux fibres de verre | [1983/24] | Dossier détruit : | 16.04.1993 | Procédure dexamen | 08.12.1983 | Requête en examen déposée [1984/07] | 03.05.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.11.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.09.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.01.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 04.04.1987 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1987/40] | 07.05.1987 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1987/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.09.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.09.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.09.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US4212697 [ ] (MATSUMOTO YOSHIKI [JP], et al); | GB2028853 [ ] (SUMITOMO CHEMICAL CO) |