EP0068591 - Dérivés de sulfonamide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.07.1986 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.05.1990 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 27.06.1990 [1990/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 301 East Sixth Street Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Précédent [1983/01] | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 301 East Sixth Street Cincinnati Ohio 45202 / US | Inventeur(s) | 01 /
Buckwalter, Brian Lee 102 Ovington Drive Yardley Pennsylvania 19067 / US | 02 /
Lahann, Thomas Robert 9239 Harrison Pike Cleves Ohio 45002 / US | [1983/01] | Mandataire(s) | Suslic, Lydia, et al Procter & Gamble European Technical Center N.V. Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever / BE | [N/P] |
Précédent [1983/01] | Suslic, Lydia, et al Procter & Gamble European Technical Center N.V. Temselaan 100 B-1853 Strombeek-Bever / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82200797.7 | 28.06.1982 | [1983/01] | Numéro de priorité, date | US19810279092 | 30.06.1981 Format original publié: US 279092 | US19820360953 | 23.03.1982 Format original publié: US 360953 | [1983/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0068591 | Date: | 05.01.1983 | Langue: | EN | [1983/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0068591 | Date: | 14.03.1984 | Langue: | EN | [1984/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0068591 | Date: | 25.09.1985 | Langue: | EN | [1985/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.01.1984 | Classification | IPC: | C07C143/822, C07C143/75, C07C143/79, A61K7/155, A61K31/18 | [1984/11] | CPC: |
A61Q9/04 (EP,US);
A61K8/46 (EP,US);
A61K8/466 (EP,US);
A61Q17/00 (EP,US);
A61K2800/75 (EP,US)
|
Précédent IPC [1984/11] | C07C143/822, A61K31/18, A61K7/155 | ||
Précédent IPC [1983/01] | C07C143/75, A61K31/18, A61K7/155 | Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1983/01] | Titre | Allemand: | Sulfonamid-Derivate | [1983/01] | Anglais: | Novel sulfonamide derivatives | [1983/01] | Français: | Dérivés de sulfonamide | [1983/01] | Procédure d'examen | 25.08.1984 | Requête en examen déposée [1984/44] | 27.11.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 18.02.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.05.1985 | Taxe de délivrance payée | 10.05.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.06.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.06.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP56026865 ; | [AP]EP0031954 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH [DE]) | [A] - Patent Abstracts of Japan vol. 5, no. 79, 23 May 1981 & JP-A-56 026 865, & JP56026865 A 19810523 |