EP0057559 - Biberon à jeter après usage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.10.1984 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.10.1984 | Demande réputée retirée | publié le 02.01.1985 [1985/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Escolies Bordoy, Juan Bajada de la Gloria, 47 Barcelona / ES | Pour tous les Etats désignés Mullerat Martin, Ricardo Portell, 11-13 Barcelona / ES | [1982/32] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1982/32] | Mandataire(s) | Carpenter, David, et al Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Précédent [1982/32] | Carpenter, David, et al MARKS & CLERK, Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 82300387.6 | 26.01.1982 | [1982/32] | Numéro de priorité, date | ES19810256268 | 29.01.1981 Format original publié: ES 256268 | ES19810256269 | 29.01.1981 Format original publié: ES 256269 | ES19810257144 | 26.03.1981 Format original publié: ES 257144 | [1982/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0057559 | Date: | 11.08.1982 | Langue: | EN | [1982/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.05.1982 | Classification | IPC: | A61J9/00 | [1982/32] | CPC: |
A61J9/005 (EP);
A61J11/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1982/32] | Titre | Allemand: | Einwegsaugflasche | [1982/32] | Anglais: | A disposable feeding bottle | [1982/32] | Français: | Biberon à jeter après usage | [1982/32] | Dossier détruit : | 14.07.1990 | Procédure dexamen | 09.02.1983 | Requête en examen déposée [1983/17] | 09.02.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.06.1984 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1985/01] | 19.07.1984 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1985/01] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.1984 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3871542 [ ]; | US1344760 [ ]; | US3097757 [ ]; | DE2444870 [ ]; | US2939598 [ ] |