EP0061854 - Dispositif de destillation fonctionnant selon le principe de thermocompression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.06.1986 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.10.1991 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 18.12.1991 [1991/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OY-FINN-AQUA LTD. Hankasuontie 4-6 00390 Helsinki 39 / FI | [N/P] |
Précédent [1982/40] | Pour tous les Etats désignés OY-FINN-AQUA LTD. Hankasuontie 4-6 SF-00390 Helsinki 39 / FI | Inventeur(s) | 01 /
Huhta-Koivisto, Esko Saynavatie 4B 02170 Espoo 17 / FI | [1982/40] | Mandataire(s) | Lee, Philip Graham, et al Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [1982/40] | Lee, Philip Graham, et al MARKS & CLERK 57/60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 82301252.1 | 11.03.1982 | [1982/40] | Numéro de priorité, date | FI19810000965 | 27.03.1981 Format original publié: FI 810965 | [1982/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0061854 | Date: | 06.10.1982 | Langue: | EN | [1982/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0061854 | Date: | 24.07.1985 | Langue: | EN | [1985/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.07.1982 | Classification | IPC: | B01D1/26, B01D1/30, C02F1/04 | [1982/40] | CPC: |
B01D1/2887 (EP,US);
B01D1/305 (EP,US);
C02F1/045 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1982/40] | Titre | Allemand: | Nach dem Wärmekompressorprinzip arbeitende Destillationsvorrichtung | [1982/40] | Anglais: | Distilling apparatus which operates according to the thermocompressor principle | [1982/40] | Français: | Dispositif de destillation fonctionnant selon le principe de thermocompression | [1982/40] | Procédure d'examen | 07.03.1983 | Requête en examen déposée [1983/20] | 02.01.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.04.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.07.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 02.10.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.11.1984 | Taxe de délivrance payée | 21.11.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.04.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 11.03.1986 | BE | 31.03.1986 | CH | 31.03.1986 | LI | 31.03.1986 | [1991/51] |
Précédent [1989/22] | AT | 11.03.1986 | |
CH | 31.03.1986 | ||
LI | 31.03.1986 | ||
Précédent [1989/08] | AT | 11.03.1986 | Citations: | Recherche | [A]GB732773 (G MASCARINI SOC ING); | [A]CH332796 (ZEUTHEN & LARSEN MASKINFABRIK [DK]); | [A]US3190817 (NEUGEBAUER FRANZ J, et al); | [A]DE1517363 (AQUA CHEM INC); | [A]US3489651 (PAS LADDIE A DE); | [A]DE2713266 (EATON CORP); | [A]GB1526053 (POTTHARST J); | [A]DE2840271 (EATON CORP) |