EP0067563 - Dispositif d'étouffement pour un arc secondaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.07.1987 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.07.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.08.1987 [1987/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | [N/P] |
Précédent [1984/42] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | ||
Précédent [1984/36] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210 / JP | ||
Précédent [1982/51] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Takanashi, Tomio c/o Patent Division Toshiba Corporation 72, Horikawa-cho Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken / JP | [1982/51] | Mandataire(s) | Kirk, Geoffrey Thomas, et al BATCHELLOR, KIRK & CO. 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | [N/P] |
Précédent [1982/51] | Kirk, Geoffrey Thomas, et al BATCHELLOR, KIRK & CO. 2 Pear Tree Court Farringdon Road London EC1R 0DS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 82302651.3 | 24.05.1982 | [1982/51] | Numéro de priorité, date | JP19810082128 | 29.05.1981 Format original publié: JP 8212881 | [1982/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0067563 | Date: | 22.12.1982 | Langue: | EN | [1982/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0067563 | Date: | 20.08.1986 | Langue: | EN | [1986/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.09.1982 | Classification | IPC: | H02H9/08 | [1982/51] | CPC: |
H02H9/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, GB, LI, SE [1982/51] | Titre | Allemand: | Sekundärlichtbogenlöscheinrichtung | [1982/51] | Anglais: | Secondary arc extinction device | [1982/51] | Français: | Dispositif d'étouffement pour un arc secondaire | [1982/51] | Procédure d'examen | 03.06.1983 | Requête en examen déposée [1983/34] | 28.08.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.01.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.07.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 05.11.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.01.1986 | Taxe de délivrance payée | 02.01.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.05.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.04.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.04.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.05.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]SU702447 ; | [Y]SU672700 | [X] - "SOVIET INVENTIONS ILLUSTRATED" Week C 30, 3 September 1980; & SU-A-702447, & SU702447 A 00000000 | [Y] - "SOVIET INVENTIONS ILLUSTRATED" Week C 15, 21 May 1980; & SU-A-672700, & SU672700 A 00000000 | Examen | US2824978 | US2050082 |