EP0068636 - Isolateur pour dispositif à décharge luminescente [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 07.02.1986 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CONSARC ENGINEERING LIMITED 12 North Road Bellshill Lanarkshire Scotland / GB | [N/P] |
Précédent [1983/01] | Pour tous les Etats désignés CONSARC ENGINEERING LIMITED 12 North Road Bellshill Lanarkshire Scotland / GB | Inventeur(s) | 01 /
Dick, Thomas Rodgers 36 Russel Street Hamilton Lanarkshire Scotland / GB | 02 /
Irwin, Patrick 2 Burns Gardens Blantyre Lanarkshire Scotland / GB | [1983/01] | Mandataire(s) | Szczuka, Jan Tymoteusz, et al Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | [N/P] |
Précédent [1983/44] | Szczuka, Jan Tymoteusz, et al Cruikshank & Fairweather 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE Scotland / GB | ||
Précédent [1983/01] | Ferguson, James MacKay Cruikshank & Fairweather 19 Royal Exchange Square Glasgow, G1 3AE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 82302700.8 | 26.05.1982 | [1983/01] | Numéro de priorité, date | GB19810018712 | 18.06.1981 Format original publié: GB 8118712 | [1983/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0068636 | Date: | 05.01.1983 | Langue: | EN | [1983/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.11.1982 | Classification | IPC: | H01J37/32, H01B17/42 | [1983/01] | CPC: |
H01B17/42 (EP);
H01J37/32018 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/01] | Titre | Allemand: | Isolator für Glimmentladungsvorrichtung | [1983/01] | Anglais: | Insulator for glow discharge apparatus | [1983/01] | Français: | Isolateur pour dispositif à décharge luminescente | [1983/01] | Dossier détruit : | 03.12.1992 | Procédure dexamen | 16.06.1983 | Requête en examen déposée [1983/35] | 20.08.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.01.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.03.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 14.06.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.10.1985 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1986/13] | 04.11.1985 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1986/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.05.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.05.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB818413 ; | [A]US2762945 |