EP0073557 - Copolyamide, son procédé de préparation et composition de moulage le contenant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.07.1986 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.07.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.09.1986 [1986/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TORAY INDUSTRIES, INC. 2, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [N/P] |
Précédent [1983/10] | Pour tous les Etats désignés TORAY INDUSTRIES, INC. 2, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Chiba, Kazumasa 40, Shijo-cho 1-chome Minami-ku Nagoya-shi Aichi-ken / JP | 02 /
Kato, Nobuo 134, Agata-shimonogo Haruhi-mura Nishikasugai-gun Aichi-ken / JP | 03 /
Kobayashi, Kazuhiko 81, Ikegamidai-1 Midori-ku Nagoya-shi Aichi-ken / JP | [1983/10] | Mandataire(s) | Coxon, Philip, et al Eric Potter & Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | [N/P] |
Précédent [1983/10] | Coxon, Philip, et al Eric Potter & Clarkson St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham NG1 1LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 82303083.8 | 15.06.1982 | [1983/10] | Numéro de priorité, date | JP19810099770 | 29.06.1981 Format original publié: JP 9977081 | JP19810099771 | 29.06.1981 Format original publié: JP 9977181 | [1983/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0073557 | Date: | 09.03.1983 | Langue: | EN | [1983/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0073557 | Date: | 25.09.1985 | Langue: | EN | [1985/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.01.1983 | Classification | IPC: | C08G69/26, C08L77/00 | [1983/10] | CPC: |
C08G69/265 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1983/10] | Titre | Allemand: | Copolyamide, Verfahren zu ihrer Herstellung und diese enthaltende Formmasse | [1983/10] | Anglais: | Copolyamide, process for producing thereof and copolyamide molding composition comprising thereof | [1983/10] | Français: | Copolyamide, son procédé de préparation et composition de moulage le contenant | [1983/10] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure d'examen | 20.06.1983 | Requête en examen déposée [1983/35] | 27.09.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 22.01.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.02.1985 | Taxe de délivrance payée | 05.02.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.06.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.06.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP7131806 ; | [A]US3629053 (KIMURA ISAO, et al) | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 77, no. 10, 4th September 1972, page 63, no. 83218n, Columbus Ohio (USA); & JP - A - 71 31 806 (KANEGAFUCHI SPINNING CO., LTD.) (16-09-1971), & JP7131806 A 00000000 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 80, no. 24, 17th June 1974, page 66, no. 134676k, Columbus Ohio (USA); |