EP0076639 - Production de 11,11,12,12-tétracyanoquinodiméthane et de ses dérivés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.10.1986 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.10.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.12.1986 [1986/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [1983/15] | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Ohaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka-fu, 571 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Hotta, Shu 8-46, 1-chome Nagaokagu-machi Hirakata-shi Osaka / JP | 02 /
Hosaka, Tomiharu 34-7, Yawata Konishi Yawata-shi Kyoto / JP | 03 /
Sonoda, Nobuo 16-5, 1-chome Torikai Naka Settsu-shi Osaka / JP | 04 /
Shimotsuma, Wataru 12-8, 5-chome Yamatedai Ibaraki-shi Osaka / JP | [1983/15] | Mandataire(s) | Myerscough, Philip Boyd, et al J.A.KEMP & CO. 14, South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | [1983/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 82305165.1 | 29.09.1982 | [1983/15] | Numéro de priorité, date | JP19810155592 | 29.09.1981 Format original publié: JP 15559281 | [1983/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0076639 | Date: | 13.04.1983 | Langue: | EN | [1983/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0076639 | Date: | 18.12.1985 | Langue: | EN | [1985/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.01.1983 | Classification | IPC: | C07C121/66, C07C120/00, C07C120/04, // C07C21/24 | [1983/15] | CPC: |
C07C17/18 (EP,US);
C07C17/32 (EP,US);
C07C2603/24 (EP,US)
| C-Set: |
C07C17/18, C07C22/04 (EP,US);
C07C17/32, C07C22/08 (US,EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1983/15] | Titre | Allemand: | Herstellung von 11,11,12,12-Tetracyano-9,10-Anthrachinodimethan und seinen Derivaten | [1983/15] | Anglais: | Production of 11,11,12,12-Tetracyano-9,10-anthraquinodimethane and derivatives thereof | [1983/15] | Français: | Production de 11,11,12,12-tétracyanoquinodiméthane et de ses dérivés | [1983/15] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Procédure d'examen | 22.07.1983 | Requête en examen déposée [1983/39] | 17.04.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.10.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 06.05.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.07.1985 | Taxe de délivrance payée | 18.07.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.09.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.09.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.09.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3687987 (MARTIN ELMORE L) | [AD] - THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, vol. 31, no. 8, August 1966, pages 2618-2620; | Examen | - THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, vol. 31, no. 8, August 1966, pages 2618-2620; B.H. KLANDERMANN: "Aldehyde synthesis. A study of the preparation of 9,10-anthracenedicarboxaldehyde and other aromatic dialdehydes" |