EP0061409 - Vitre coulissante, mue électriquement, et munie d'un détecteur de sécurité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.10.1985 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.10.1985 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.12.1985 [1985/49] | Demandeur(s) | Pour :BE
FR
GB
IT
SE
SAINT GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL "Les Miroirs" 18, avenue d'Alsace 92400 Courbevoie / FR | Pour :DE
VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH Viktoriaallee 3-5 52066 Aachen / DE | [N/P] |
Précédent [1983/22] | Pour :BE
FR
GB
IT
SE
SAINT GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL "Les Miroirs" 18, avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie / FR | ||
Pour :DE
VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH Viktoriaallee 3-5 D-52066 Aachen / DE | |||
Précédent [1982/39] | Pour :BE
FR
GB
IT
SE
SAINT-GOBAIN VITRAGE Les Miroirs 18, avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie / FR | ||
Pour :DE
VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH Viktoriaallee 3-5 D-52066 Aachen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Sauer, Gerd Heinrich Hamacher Weg 11 D-5120 Stolberg-Venwegen / DE | 02 /
Unbehaun, Dieter Kobergerstrasse 58 D-8500 Nuernberg / DE | [1982/39] | Mandataire(s) | Breton, Jean-Claude, et al SAINT-GOBAIN RECHERCHE 39, quai Lucien Lefranc 93300 Aubervilliers Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [1982/39] | Breton, Jean-Claude, et al SAINT-GOBAIN RECHERCHE 39, quai Lucien Lefranc F-93300 Aubervilliers Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 82400541.7 | 25.03.1982 | [1982/39] | Numéro de priorité, date | DE19813111696 | 25.03.1981 Format original publié: DE 3111696 | [1982/39] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0061409 | Date: | 29.09.1982 | Langue: | FR | [1982/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0061409 | Date: | 05.12.1984 | Langue: | FR | [1984/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.07.1982 | Classification | IPC: | B60J1/17, E05F15/00, H03K17/955 | [1982/39] | CPC: |
H03K17/955 (EP,US);
B60J1/17 (EP,US);
E05F15/46 (EP,US);
E05Y2900/538 (EP,US);
E05Y2900/55 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, SE [1982/39] | Titre | Allemand: | Elektrisch bewegtes, mit einem Sicherheitsdetektor ausgestattetes Schiebefenster | [1982/39] | Anglais: | Electrically movable sliding window equipped with a safety detector | [1982/39] | Français: | Vitre coulissante, mue électriquement, et munie d'un détecteur de sécurité | [1982/39] | Procédure d'examen | 10.03.1983 | Requête en examen déposée [1983/20] | 03.05.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 24.05.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.07.1984 | Taxe de délivrance payée | 07.07.1984 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.09.1985 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1985/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE1690298 [ ] (TRIPLEX SAFETY GLASS CO); | FR2073975 [ ] (LUCAS INDUSTRIES LTD, et al); | US3641389 [ ] (LEIDIGH WILLIAM J); | EP0026719 [ ] (SAINT GOBAIN VITRAGE [FR]); | DE2939942 [ ] (FHN VERBINDUNGSTECHNIK GMBH [DE]) | Examen | US3651389 |