EP0071544 - Composés phosphonoamidates [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.08.1987 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.05.1991 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 03.07.1991 [1991/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés E.R. Squibb & Sons, Inc. Lawrenceville-Princeton Road Princeton, N.J. 08540-4000 / US | [1983/06] | Inventeur(s) | 01 /
Karanewski, Donald S. 511 Village Road West Princeton Junction New Jersey / US | 02 /
Petrillo, Edward W. 433 Sked Street Pennington New Jersey / US | [1983/06] | Mandataire(s) | Maiffret, Bernard, et al Law Offices of William J. Rezac 49, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1983/06] | Maiffret, Bernard, et al Law Offices of William J. Rezac 49, avenue Franklin D. Roosevelt F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 82401459.1 | 03.08.1982 | [1983/06] | Numéro de priorité, date | US19810289671 | 03.08.1981 Format original publié: US 289671 | [1983/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0071544 | Date: | 09.02.1983 | Langue: | EN | [1983/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0071544 | Date: | 08.10.1986 | Langue: | EN | [1986/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.12.1982 | Classification | IPC: | C07F9/65, C07F9/44, C07K5/06, A61K31/66 | [1986/41] | CPC: |
C07F9/4465 (EP);
A61P9/12 (EP);
B01J19/1806 (EP);
C07F9/568 (EP);
C07F9/572 (EP);
C07F9/59 (EP);
|
Précédent IPC [1983/06] | C07F9/65, C07F9/44, C07C103/52, A61K31/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1983/06] | Titre | Allemand: | Phosphonamidate Verbindungen | [1983/06] | Anglais: | Phosphonamidate compounds | [1983/06] | Français: | Composés phosphonoamidates | [1983/06] | Procédure d'examen | 24.06.1983 | Requête en examen déposée [1983/36] | 14.03.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.07.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.08.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.02.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.03.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.09.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 08.04.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.06.1986 | Taxe de délivrance payée | 16.06.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.07.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.06.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 08.10.1986 | [1989/08] | Citations: | Recherche | [AD]EP0009183 (MERCK & CO INC [US]) | [XP] - PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, vol. 79, no. 7, april 1982, E.D. THORSETT et al.:" Phosphorus-containing inhibitors of angiotensin-converting enzyme" | [A] - JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 24, no. 4, April 1981, M.A. ONDETTI et al.: "Inhibition of the Renin-Angiotensin System. A New Approach to the Therapy of Hypertension", pages 355-361 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 94, no. 5, (02-02-1981), ref. 26702w, page 218, Columbus, Ohio, US, R.E. GALARDY et al.: "Inhibition of angiotensin-converting enzyme with Nalpha-phosphoryl-l-alanyl-l-proline and Nalpha-phosphoryl-l-valyl-l-tryptophan" & Biochem. Biophys. Res. Commun. 1980, 97(1), 94-9 | Examen | EP0058427 | - Proceedings of the National Academy of Science (USA), Volume 76, pages 6216 to 6220, 1979 |