EP0082051 - Procédé de réalisation d'un dispositif de refroidissement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1983/25] | Procédé de réalisation d'un dispositif de refroidissement à éléments filiformes pour composant électronique, et dispositif de refroidissement ainsi obtenu | ||
[1987/02] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.11.1987 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.11.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.12.1987 [1987/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THOMSON-CSF 173, Boulevard Haussmann F-75008 Paris / FR | [1983/25] | Inventeur(s) | 01 /
Dassonville, René THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75379 Paris Cedex 08 / FR | 02 /
Bauchet, Philippe THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75379 Paris Cedex 08 / FR | 03 /
Borget, Eugène THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75379 Paris Cedex 08 / FR | 04 /
Laudren, Gildas THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75379 Paris Cedex 08 / FR | [1983/25] | Mandataire(s) | Weinmiller, Jürgen, et al Spott, Weinmiller & Böhm Patentanwälte Sendlinger-Tor-Platz 11 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1985/14] | Weinmiller, Jürgen, et al Lennéstrasse 9 Postfach 24 D-82336 Feldafing / DE | ||
Précédent [1983/25] | Turlèque, Clotilde THOMSON-CSF, SCPI, B.P. 329, 50, rue Jean-Pierre Timbaud F-92402 Courbevoie Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 82402215.6 | 03.12.1982 | [1983/25] | Numéro de priorité, date | FR19810023212 | 11.12.1981 Format original publié: FR 8123212 | [1983/25] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0082051 | Date: | 22.06.1983 | Langue: | FR | [1983/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0082051 | Date: | 11.01.1984 | Langue: | FR | [1984/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0082051 | Date: | 07.01.1987 | Langue: | FR | [1987/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.11.1983 | Classification | IPC: | H05K7/20, H01J23/033 | [1983/25] | CPC: |
F28F3/022 (EP);
H01L2924/0002 (EP)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/25] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung einer Kühlvorrichtung | [1987/02] | Anglais: | Process for realising a cooling device | [1987/02] | Français: | Procédé de réalisation d'un dispositif de refroidissement | [1987/02] |
Précédent [1983/25] | Verfahren zur Herstellung einer aus fadenförmigen Elementen bestehenden Kühlvorrichtung für ein elektrisches Bauelement und so hergestellte Vorrichtung | ||
Précédent [1983/25] | Process for realising a cooling arrangement with filiform elements for an electrical component, and arrangement so obtained | ||
Précédent [1983/25] | Procédé de réalisation d'un dispositif de refroidissement à éléments filiformes pour composant électronique, et dispositif de refroidissement ainsi obtenu | Procédure d'examen | 15.06.1984 | Requête en examen déposée [1984/34] | 28.06.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.10.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 30.06.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.09.1986 | Taxe de délivrance payée | 18.09.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.10.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.11.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.10.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]GB692885 (BROWN FINTUBE CO); | [Y]US2879041 (ROSS ROBERT T); | [A]FR1511618 (CHAUSSON USINES SA); | [A]DE1402770 (ROFFELSEN FRANCISCUS [NL]) |