EP0067112 - Bobineuse à bras mobile pour un élément de noyau à encoches extérieures d'une machine dynamo-électrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.07.1986 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.07.1986 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.09.1986 [1986/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés WINDAMATIC SYSTEMS, Inc. 1025 Goshen Rd. P.O. Box 10071 Fort Wayne Indiana 46850 / US | [N/P] |
Précédent [1982/50] | Pour tous les Etats désignés WINDAMATIC SYSTEMS, Inc. 1025 Goshen Rd. P.O. Box 10071 Fort Wayne Indiana 46850 / US | Inventeur(s) | 01 /
Eminger, Robert J. 7120 Melody Lane Fort Wayne Indiana 46804 / US | [1982/50] | Mandataire(s) | Weydert, Robert, et al Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 1015 Luxembourg / LU | [N/P] |
Précédent [1982/50] | Weydert, Robert, et al Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 L-1015 Luxembourg / LU | Numéro de la demande, date de dépôt | 82630050.1 | 07.05.1982 | [1982/50] | Numéro de priorité, date | US19810265657 | 20.05.1981 Format original publié: US 265657 | [1982/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0067112 | Date: | 15.12.1982 | Langue: | EN | [1982/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0067112 | Date: | 25.09.1985 | Langue: | EN | [1985/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.10.1982 | Classification | IPC: | H02K15/09 | [1982/50] | CPC: |
H02K15/085 (EP,US);
Y10T29/49012 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1982/50] | Titre | Allemand: | Wickelmaschine mit beweglichem Arm für ein Kernelement mit Aussennuten einer dynamo-elektrischen Maschine | [1982/50] | Anglais: | Flyer winder for externally slotted dynamoelectric machine core member | [1982/50] | Français: | Bobineuse à bras mobile pour un élément de noyau à encoches extérieures d'une machine dynamo-électrique | [1982/50] | Procédure d'examen | 14.01.1983 | Requête en examen déposée [1983/13] | 20.03.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.06.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.08.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 29.01.1985 | Taxe de délivrance payée | 29.01.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.02.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Opposition(s) | 26.06.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.05.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP55037821 ; | [A]JP55071156 ; | [Y]FR742690 ; | [Y]GB1183552 (ELEKTROMAT VEB [DE]); | [A]GB810112 (MIDLAND DYNAMO COMPANY LTD); | [A]CH412084 (MEZ BRNO NARODNI PODNIK [CZ]) | [X] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 4, no. 67(E-11)[549], 20th May 1980, page 150E11; & JP-A-55 037 821 (HITACHI) 17-03-1980, & JP55037821 A 00000000 | [A] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 4, no. 112(E-21)[594], 12th August 1980, page 159E21; & JP-A-55 071 156 (HITACHI) 29-05-1980, & JP55071156 A 00000000 |