EP0063543 - Pièce d'horlogerie à mécanisme de commande [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 18.10.1985 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EBAUCHES ELECTRONIQUES S.A. CH-2074 Marin / CH | [1982/43] | Inventeur(s) | 01 /
Cleusix, Willy Chemin Mol 63 CH-2525 Le Landeron / CH | [1982/43] | Mandataire(s) | Barbeaux, Bernard, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Rue des Sors 7 2074 Marin / CH | [N/P] |
Précédent [1982/43] | Barbeaux, Bernard, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Rue des Sors 7 CH-2074 Marin / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 82810149.3 | 06.04.1982 | [1982/43] | Numéro de priorité, date | CH19810002564 | 16.04.1981 Format original publié: CH 256481 | [1982/43] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0063543 | Date: | 27.10.1982 | Langue: | FR | [1982/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.06.1982 | Classification | IPC: | G04B27/04, G04B29/02, G04B19/24 | [1982/43] | CPC: |
G04B19/25 (EP,US);
G04B27/04 (EP,US);
G04B29/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1982/43] | Titre | Allemand: | Uhr mit Steuermechanismus | [1982/43] | Anglais: | Timepiece with control mechanism | [1982/43] | Français: | Pièce d'horlogerie à mécanisme de commande | [1982/43] | Dossier détruit : | 13.07.1991 | Procédure dexamen | 15.07.1982 | Requête en examen déposée [1982/43] | 28.05.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.09.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 14.02.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.06.1985 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1985/51] | 06.07.1985 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1985/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.04.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.1985 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]CH130727 (PERREGAUX RENE [CH], et al); | [A]CH132961 (MAMBRETTI MANLIO [CH]); | [Y]DE1988992U (STAIGER FEINMECH [DE]); | [A]US3735581 (FLUCK J, et al) |